Na sequência do procedimento concursal destinado ao provimento do cargo de direcção intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão de Planeamento, Gestão e Desenvolvimento do Centro de Serviços Especializados da Administração da Universidade de Coimbra, e nos termos do disposto no artigo 21.º n.º 8 da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada e republicada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, por Despacho do Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra, de 19 de Maio de 2011, foi nomeado em comissão de serviço, pelo período de 3 anos, o Licenciado Filipe Rafael Pereira da Rocha.
O nomeado tem o perfil pretendido para fazer cumprir as atribuições e objectivos do serviço e é dotado da necessária competência e aptidão para o exercício do cargo, conforme resulta do respectivo currículo académico e profissional.
O presente despacho produz efeitos a partir de 24 de Julho de 2011.
Nota curricular
Experiência profissional:
Chefe de Divisão de Planeamento, Gestão e Desenvolvimento do Centro de Serviços Especializados da Universidade de Coimbra, em regime de substituição, desde 24 de Janeiro de 2011;
Técnico Superior, ao abrigo de um contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, na Administração da Universidade de Coimbra - Departamento de Administração e Finanças, desde 15 de Setembro de 2008;
Técnico Superior, ao abrigo de um contrato de trabalho a termo certo, na Administração da Universidade de Coimbra - Departamento de Administração e Finanças, de 01 Abril de 2005 a 14 de Setembro de 2008;
Projecto de Implementação da Contabilidade Analítica na Universidade de Coimbra, entre Fevereiro de 2004 e Março de 2005, em regime de prestação de serviços;
Estágio profissional em contexto real de trabalho, na função de Técnico Superior, área de Gestão/Contabilidade/Administração, na Divisão Financeira da Administração da Universidade de Coimbra, de 02 de Maio de 2003 a 31 de Janeiro de 2004;
Estágio no Departamento de Emissão e Tesouraria, no âmbito do programa de estágios para recém-licenciados do Banco de Portugal, entre 01 de Outubro de 2001 e 28 de Março de 2002.
De entre as actividades desempenhadas nos últimos anos na Universidade de Coimbra, destacam-se:
Apoio ao planeamento estratégico e operacional e ao desenvolvimento e tomada de decisão;
Apoio ao Conselho de Gestão, entre Janeiro de 2009 e Fevereiro de 2011, como técnico superior designado pela Administração para o efeito;
Elaboração de estudos e pareceres técnicos de assessoria à Administração, nomeadamente de apoio ao processo de planeamento e controlo de gestão (onde se incluem os contributos na preparação do Plano de Actividades, do Orçamento ou do Mapa de Pessoal) e de apoio a projectos transversais na Administração e na Universidade;
Pertenceu à Equipa de Apoio SIADAP, que procedeu à implementação e ao acompanhamento do SIADAP na Universidade, garantindo o apoio aos órgãos de gestão e apoiando a integração da avaliação do desempenho no ciclo anual de gestão;
No âmbito do Apoio a Candidaturas e Gestão de Projectos, prestou apoio técnico à preparação de candidaturas e assegurou o acompanhamento, controlo, gestão e execução financeira de projectos institucionais e de programas de financiamento contratualizados.
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Setembro de 2011. - A Administradora, Célia Cravo.
205160164