Nomeação de um cargo de direcção intermédia de 2.º Grau
Nos termos do n.º 10 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 Janeiro, adaptada à Administração Local pelo Decreto-Lei 93/2004, de 20 de Abril, torna-se público o Despacho de Nomeação do Chefe de Divisão de Financeiros.
Dr. José Emílio Pedreira Moreira, Presidente da Câmara Municipal de Monção, no uso das competências que lhe confere o artigo 68.º da Lei 169/1999, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, determina o provimento no cargo de direcção intermédia de 2.º grau em comissão de serviço, pelo período de três anos, com efeitos a partir de 14 de Abril de 2011, renovável por iguais períodos de tempo o Dr. António Manuel Ferreira Fernandes, candidato ao procedimento aberto por Aviso 20159/2009 publicado na 2.ª série do Diário da República de 6 de Novembro de 2009 para um lugar de Chefe de Divisão de Serviços Financeiros, uma vez que o candidato demonstrou possuir o perfil de competências necessário para o cargo a prover ou seja, a capacidade para equacionar soluções, dar orientações e tomar medidas, assumindo as responsabilidades decorrentes das mesmas, a capacidade para reconhecer e valorizar o potencial individual dos colaboradores e promover de forma permanente a aprendizagem e actualização profissional; capacidade para diagnosticar necessidades de mudança, aderir a novos processos de gestão e de funcionamento e apoiar activamente a sua implementação; capacidade para integrar o contributo das suas funções no sentido da missão, valores e objectivos do serviço, exercendo-as de forma disponível e diligente bem como a capacidade para identificar, interpretar e avaliar diferentes tipos de dados e relacioná-los de forma lógica e com visão crítica.
Nota Relativa ao currículo académico e profissional do nomeado
Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, em 28 de Julho de 1980, exerceu as seguintes funções:
No Município de Monção, de 16 de Março de 2009 a 13 de Abril de 2011, como Chefe de Divisão de Serviços Financeiros;
No Município de Monção, de 1 de Novembro de 2002 a 15 de Março de 2009, como Chefe de Divisão de Serviços Jurídicos e Económicos;
No Município de Melgaço, de 31 de Dezembro de 1990 a 31 de Outubro de 2002, como Chefe da Divisão Administrativa e Financeira;
No Município de Monção, de 1 de Março de 1987 a 28 de Dezembro de 1990, como Chefe da Divisão Administrativa e Financeira;
No Município de Monção, de 16 de Janeiro de 1986 a 28 de Fevereiro de 1987, como Assessor Técnico no Sector Administrativo, Económico e Financeiro.
29 de Abril de 2011. - O Presidente da Câmara, Dr. José Emílio Pedreira Moreira.
304628124