Nomeação de um cargo de direcção intermédia de 2.º grau
Nos termos do n.º 10 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, adaptada à administração local pelo Decreto-Lei 93/2004, de 20 de Abril, torna-se publico o Despacho de Nomeação do Chefe de Divisão da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística.
António Rui Esteves Solheiro, Presidente da Câmara Municipal de Melgaço provê no cargo de direcção intermédia de 2.º grau em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo a Arquitecta Liliana Luciano e Cunha, candidata ao procedimento aberto por Aviso 23149/2010 publicado na 2.ª série do Diário da República de 11 de Novembro de 2010, uma vez que a candidata demonstrou possuir o perfil de competências necessário para o cargo a prover ou seja, a capacidade para equacionar soluções, dar orientações e tomar medidas, assumindo a responsabilidade decorrentes das mesmas, a capacidade para reconhecer e valorizar o potencial individual dos colaboradores e promover de forma permanente a aprendizagem e actualização profissional; capacidade para diagnosticar necessidades de mudança, aderir a novos processos de gestão e de funcionamento e apoiar activamente a sua implementação; capacidade para integrar o contributo das suas funções no sentido da missão, valores e objectivos do serviço, exercendo-as de forma disponível e diligente bem como a capacidade para identificar, interpretar e avaliar diferentes tipos de dados e relacioná-los de forma lógica e com visão crítica.
Nota relativa ao currículo académico e profissional do nomeado
Desde 01 de Março de 2010 até à presente data CTFP por tempo indeterminado - Técnico Superior/Arquitectura:
Coordenação da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística;
Apreciação de obras particulares (no âmbito do RJUE) e revisão da regulamentação municipal nesta área;
Coordenação do processo de revisão do Plano Director Municipal e elaboração de contratos de planeamento; elaboração de candidaturas a fundos comunitários; acompanhamento de projectos em fase de projecto base e projecto de execução realizados por entidades exteriores contratadas pelo Município; contratação pública (no domínio da actividade projectual ligada à engenharia e arquitectura e concepção artística); actividade projectual no domínio da arquitectura para pequenas intervenções levadas a cabo pela autarquia.
Câmara Municipal de Melgaço:
De 01 de Setembro de 2008 até 28 de Fevereiro de 2010 CTFP por tempo determinado - Técnico Superior/Arquitectura:
Apreciação de obras particulares (no âmbito do RJUE); elaboração de candidaturas a fundos comunitários; acompanhamento de projectos em fase de estudo prévio e projecto base realizados por entidades exteriores contratadas pelo Município; contratação pública (no domínio da actividade projectual ligada à engenharia e arquitectura e concepção artística).
Câmara Municipal de Melgaço:
De 27 de Junho de 2007 até 26 de Junho de 2008 (Estágio PEPAL) - Técnico Superior/Arquitectura:
Realização de projectos em fase de estudo prévio e colaboração em projectos de execução de arquitectura, acompanhamento de obras, design gráfico, regulamentação de licenciamento (aplicação da Lei 60/2007).
Câmara Municipal de Melgaço:
De 02 de Maio de 2006 até 02 de Maio de 2007 (Estágio de Admissão à Ordem dos Arquitectos) - Arquitecta:
Realização do Projecto do Museu de Arqueologia de Serpa,
Colaboração do Estudo de Viabilidade para adaptação do Solar dos Pinheiros a Pousada, Acompanhamento de obras de recuperação.
Direcção Regional de Monumentos de Lisboa:
De 02 de Maio de 2006 até 02 de Maio de 2007 (Part-Time) - Arquitecta
Design gráfico para promoção dos empreendimentos:
Acompanhamento de obras em execução;
Actualização dos projectos de arquitectura, após autorização dos autores dos mesmos;
Projectos de arquitectura de interiores.
Construções Habiconforto.
De 09 de Janeiro de 2006 até 31 de Maio de 2006 - Arquitecta:
Realização do Projecto de Execução de Arquitectura de um edifício de Habitação e Comércio no Alvor. Sogencivil.
Sede do Município, 07 de Dezembro de 2010. - O Presidente da Câmara, António Rui Esteves Solheiro.
304042389