Despacho (extracto) n.º 1946/2010
Por meu despacho, de 18 de Janeiro de 2010:
Licenciada Fernanda Maria Ribeiro Moreira Ferreira dos Santos Filipe - técnica superior do mapa de pessoal da Direcção-Geral da Política de Justiça do Ministério da Justiça, nomeada, ao abrigo do disposto no artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, republicada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, na redacção dada pela Lei 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o artigo 3.º do Despacho 15355/2007, de 13 de Julho, para desempenhar as funções de Chefe da Divisão Administrativa e Financeira da mesma Direcção-Geral, em regime de substituição, considerando que possui os requisitos legais exigidos, a competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas ao exercício do cargo a prover, evidenciados na nota curricular em anexo ao presente despacho.
A presente nomeação produz efeitos a partir de 18 de Janeiro de 2010.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
Lisboa, 18 de Janeiro de 2010. - A Directora-Geral, Rita Faden.
Nota curricular
Fernanda Maria Ribeiro Moreira Ferreira dos Santos Filipe, casada, natural de Lisboa, nascida a 1 de Março de 1964.
Formação Académica: Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Julho de 1987.
Outras formações relevantes:
Seminário de alta direcção em administração, INA, Oeiras - 2004;
Diversa formação nas áreas de: contratação pública, gestão de recursos humanos e financeiros; gestão do património; gestão do aprovisonamento; informática na óptica do utilizador; Direito do Trabalho; Planeamento e gestão de organizações; Relações humanas.
Currículo Profissional:
De 16 de Agosto de 2007 a 17 de Janeiro de 2010 - chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Financeiros e Patrimoniais do Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios (Ministério da Justiça);
De 1 de Abril de 2001 até 15 de Agosto de 2007 - chefe da Divisão Administrativa e Financeira do Gabinete para as Relações Internacionais, Europeias e de Cooperação (Ministério da Justiça);
De 12 de Novembro de 2000 até 31 de Março de 2001 - técnica superior no Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Justiça exercendo funções de coordenação do Sector de Recursos Humanos;
De 3 de Julho de 2000 até 11 de Novembro de 2000 - técnica superior na Divisão de Estatísticas da Justiça do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Justiça exercendo funções de apoio jurídico, mantendo a responsabilidade de coordenação dos processos de concurso de pessoal;
De Abril de 2008 a 2 de Julho de 2000 - técnica superior no Núcleo de Apoio Técnico-Jurídico do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Justiça exercendo funções de coordenação e apoio jurídico das Secções de Recursos Humanos e de Recursos Financeiros; apoio jurídico nas seguintes áreas: planeamento; informação e documentação; coordenação dos processos de concurso de pessoal;
De 6 de Julho de 1992 a 31 de Março de 1998 - técnica superior na Divisão de Planeamento e Coordenação Técnica do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Justiça com funções de coordenação do PIDDAC do Ministério da Justiça e da elaboração do Dossier Justiça;
De 6 de Junho de 1990 a Junho de 1992 - técnica superior na Divisão de Estudos e Racionalização Administrativa do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Justiça exercendo funções nas áreas de concursos de pessoal; gestão de recursos humanos e financeiros, gestão do economato e serviços gerais.
Outras actividades: professora do ensino secundário nas Escolas Secundárias de Pedro Nunes e na Escola Secundária D. Maria I, em Lisboa, tendo leccionado as disciplinas de Economia, Relações Públicas, Administração Pública, Sociologia e Introdução à Política.
202828418