Através do aviso 11662/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 179, de 17 de setembro e na Bolsa de Emprego Público, com o código de oferta OE201309/0265, foi aberto procedimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau, Chefe de Divisão Académica.
Concluído o respetivo procedimento concursal e tendo por base a proposta do júri, nomeio, nos termos dos n.os 9.º e 10.º do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, de 22 dezembro, em conjugação com a alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º dos Estatutos do IPS, homologados pelo Despacho Normativo 59/2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 216, de 6 de novembro, o licenciado Mário Luís Fuzeta da Ponte de Lemos Cabral, como Chefe de Divisão Académica, cargo de direção intermédia de 2.º grau, em comissão de serviço, pelo período de 3 anos, com efeitos a partir da data do presente despacho, cuja nota curricular se anexa.
19 de novembro de 2013. - O Presidente, Prof. Doutor Armando Pires.
ANEXO
Nota Curricular
Nome: Mário Luís Fuzeta da Ponte de Lemos Cabral, nascido em 20 de junho de 1960, de nacionalidade portuguesa.
Habilitações literárias: Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas pela Universidade Moderna, Curso para dirigentes "FORGEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA", Diploma de Especialização em Sistemas de Informação para a Saúde, Especialização em Mercados Financeiros, Pós-graduação em Administração de Serviços de Saúde, Pós-graduação em Sistemas de Informação Organizacionais.
Experiência profissional: Chefe da Divisão Académica do IPS, em regime de substituição, desde 1 de abril de 2013;
Secretário da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal desde 7 de março de 2007 até 6 de março de 2013 (dirigente intermédio de 2.º grau);
Chefe da Divisão Financeira da Sub-Região de Saúde de Setúbal, em regime de substituição, de 1 de março de 2006 a 8 de março de 2007;
Responsável na Divisão Financeira da Sub-Região de Saúde de Setúbal, pelos serviços de convencionados e farmácias, fornecedores e conferência manual de faturas, desde 15 de outubro de 2001 até 28 de fevereiro de 2006;
Técnico superior de fiscalização e inspeção de contribuintes na Segurança Social, de 17 de maio de 1999 a 14 de outubro de 2001;
Integrou, como vogal efetivo, vários júris de concursos de pessoal;
Analista-programador de informática na Reditus, Sistemas de Informação, de 7 de setembro de 1992 a 31 de dezembro de 1993;
Responsável pela administração de vendas e informatização das agências do grupo Tudor, de 1987 a 31 de agosto de 1992.
Formação profissional: Possui formação profissional nas áreas da Gestão de Recursos Humanos, Contabilidade, Formação de Formadores, Segurança Social, Informática, Contratação Pública, Projetos, Avaliação do Desempenho, Orçamentação de Recursos Humanos e Análise e Controlo de Processos.
207455868