1 - Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.) de 25 de fevereiro de 2013, ao abrigo do disposto nos artigos 20.º e 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro e dada a vacatura do lugar, é nomeado, em regime de substituição, no cargo de Coordenador da Unidade de Contabilidade, cargo de direção intermédia de 2.º grau, o licenciado José João Direito de Morais Guerreiro, cuja competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação se afiguram plenamente adequadas ao desempenho do cargo, como demonstra a síntese curricular que se publica em anexo.
2 - O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de março de 2013.
25 de fevereiro de 2013. - O Presidente do Conselho Diretivo, Prof. Doutor João Carvalho das Neves.
Síntese curricular
Dados pessoais:
Nome: José João Direito de Morais Guerreiro.
Local e data de nascimento: Porto, 7 de julho de 1977.
Nacionalidade: Portuguesa.
Habilitações académicas e profissionais:
Programa de Performance e Controlo de Gestão na Católica Lisbon School of Business & Economics (2012).
MBA Executivo na Escola de Gestão do Porto - University of Porto Business School (atual Porto Business School) com especialização em Finanças (2009).
Licenciatura em Gestão de Empresas na Universidade Portucalense - Infante D. Henrique (2000).
Membro n.º 62982 da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC).
Membro n.º 1529 do Instituto Português de Auditoria Interna (IPAI).
Experiência profissional no setor público:
De 17 de janeiro de 2011 a 28 de fevereiro de 2013: Técnico Superior no Departamento de Gestão Financeira da Administração Central do Sistema de Saúde, IP.
De 4 de fevereiro de 2009 a 16 de janeiro de 2011: Técnico Superior no Departamento Administrativo e Financeiro do Instituto Nacional de Emergência Médica, IP.
Experiência profissional no setor privado:
De fevereiro de 2008 a janeiro de 2009: Consultor de Gestão na SisConsult.
De janeiro de 2007 a janeiro de 2008: Gestor de Conta na Câmara Hispano Portuguesa de Comércio e Indústria em Espanha, Madrid.
De junho de 2005 a julho de 2006: Diretor Executivo no Grupo Fisiomed constituído pela Clínica Médica do Lima, S. A., Minhovida - Clínica Médica Serviços Permanentes, Lda. e Minhovida - Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho, Lda.
De abril de 2003 a fevereiro de 2005: Diretor Financeiro Adjunto na Imo Serra - Investimentos Imobiliários, Lda.
De julho de 2001 a setembro de 2002: Auditor Externo na SME Internacional, SA.
De dezembro de 2000 a junho de 2001: Estágio profissional no Grupo Aerosoles.
206860339