1 - Terminado o procedimento concursal para provimento do cargo de Diretor do Departamento de Património e Compras dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa e após ter sido dado cumprimento ao disposto no n.º 6 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro e alterada pela Lei 68/2013, de 29 de agosto, com a designação do especialista de informática do mapa de pessoal da Reitoria da Universidade de Lisboa, Vítor Manuel Sanches Lucas, por possuir a experiência profissional, o perfil, a competência técnica e a aptidão mais adequadas ao exercício das respetivas funções, destacando-se o elevado nível na qualidade de experiência profissional, capacidade de comunicação, bem como, da competência a nível da representação e colaboração institucional. Mais se destacaram as competências que demonstrou no trabalho de equipa e coordenação e no relacionamento interpessoal.
2 - Nos termos do estabelecido nos números 9.º e 10.º do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, com a última redação dada pela Lei 68/2013, de 29 de agosto, designo Vítor Manuel Sanches Lucas, para o cargo de Diretor do Departamento de Património e Compras dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, cargo de direção intermédia de 1.º grau, em comissão de serviço, com efeitos a 15 de agosto de 2014, pelo período de 3 anos, renováveis por iguais períodos de tempo.
3 - A nota curricular vai anexa ao presente despacho.
Nota curricular
Pós-graduação em Estudos Europeus (ISEG-UTL);
Licenciatura em Sociologia (UAL);
Estágio profissional "ERASMUS Programme na Universidad Complutense de Madrid", 2009;
Participação na Conferência europeia "VMWorld - Europe 2009", Cannes, França;
"FORGEP - Programa de Formação em Gestão Pública", Instituto Nacional de Administração (INA), 2007;
"Gestão da Contratação de Sistemas de Tecnologias da Informação", INA, 2000;
"Curso de Formação de Formadores", Direção-Geral de Desenvolvimento Rural, 1996.
Exerceu funções de Dirigente Intermédio de 1.º Grau em Regime de Substituição, do Departamento de Património e Compras dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, desde 13 de novembro de 2013 até à presente data.
De 18 de fevereiro de 2008 até 12 de novembro de 2013, Coordenador do Gabinete de Informática (GI) e Departamento de Gestão de Recursos Humanos (DGRH) dos Serviços de Administração e Ação Social da Reitoria da Universidade Técnica de Lisboa (SAAS-UTL);
De 28 junho de 2007 a 17 de fevereiro de 2008, Diretor de Serviços de Sistemas e Tecnologias da Informação (DSSTI) da Secretaria-Geral do Ministério da Educação, acumulando funções de Coordenador do Gabinete de Informática e Departamento de Gestão de Recursos Humanos dos SAAS-UTL. Acumulação de funções autorizada por despacho da Exma. Sra. Ministra da Educação (Despacho 15 851/2007, Diário da República, 2.ª série, n.º 140 de 23/07/2007);
De 22 junho de 2005 a 27 de junho de 2007, Coordenador do Gabinete de Informática e Responsável pelo Departamento de Gestão de Recursos Humanos, dos SAAS-UTL;
De 6 de agosto de 2002 a 21 de junho de 2005, Nomeado Diretor de Serviços de Gestão e Administração (DSGA) do Instituto Nacional de Investigação Agrária (INIAP);
De 7 de fevereiro de 2000 a 5 de agosto de 2002, Nomeado Chefe de Divisão de Organização e Recursos Humanos (DORH), do INIAP;
Técnico Superior de Informática de 2.ª classe desde junho de 1994 no Gabinete de Planeamento e Política Agroalimentar, exercendo funções na Divisão de Informática;
Operador de Sistemas de 2.ª classe desde dezembro de 1992, desempenhando funções no Núcleo de Informática do Instituto de Mercados Agrícolas e Indústrias Agroalimentares;
Técnico Auxiliar de 2.ª classe desde 4 de fevereiro de 1986, com funções na área dos incentivos fiscais e licenciamento industrial, no Instituto de Apoio aos Produtos Agrícolas e Alimentares;
Inicia funções em 1 de agosto de 1978 na Direção-Geral das Indústrias Agrícolas e Alimentares, desempenhando tarefas nas áreas de contabilidade e pessoal.
Atividades Relevantes:
Gestão de Recursos Humanos, elaboração e gestão de mapas de pessoal, propostas de orçamento acompanhamento e esclarecimento de todos os procedimentos referente à Avaliação de Desempenho (SIADAP), membro do CCA por inerência;
Elaboração de procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços, incluindo a definição dos equipamentos e respetivas especificações técnicas bem como a produção do Caderno de Encargos, em instalação de Rede Elétrica, Cablagem Estruturada, Equipamentos Ativos, compreendendo os Servidores, Routers, Sistemas Operativos e Software Especifico, Firewall;
Júri em vários concursos de Aquisição de Bens e Serviços (ANCP);
Conceção, coordenação e formação de cursos de Access, Windows, Word e Excel, elaboração dos respetivos manuais de apoio no domínio da Informática e dos Recursos Humanos;
Orientou bolseiros Erasmus e estagiários no âmbito da formação profissional para técnicos administrativos e informáticos;
Conceção e elaboração de Plano e Relatório de Atividades, Manuais de Procedimentos e Regulamentos;
Júri de variados concursos de dirigentes intermédios, de admissão de Técnicos Superiores, Assistentes Técnicos e Operacionais;
Sponser, da Universidade Técnica de Lisboa, no projeto VoIP;
Pivot administrativo da UTL do projeto e-U Campus Virtual;
Líder da participação do INIAP no Projeto AGRO 444, da ação n.º 8.1 - Desenvolvimento de um sistema de informação para a prospeção e difusão do conhecimento e inovação no setor agrorrural;
Louvor:
Louvor 149/2006, atribuído pelo Presidente do Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 45, de 3 de março de 2006.
1 de agosto de 2014. - O Reitor da Universidade de Lisboa, António Cruz Serra.
208036775