Para efeitos do disposto no n.º 4, do artigo 43.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro torna-se público que, conforme despacho do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Carlos Carreiras, de 24 de abril, foi exonerado do cargo de Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência, Miguel Maria Horta Costa Arrobas Silva, com efeitos a 28 de abril de 2014.
Mais se torna público que, em conformidade com o artigo 12.º, do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, conjugado com a alínea c), do n.º 1, do artigo 42.º e n.os 4 e 5 do artigo 43.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sequência do despacho do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Carlos Carreiras, de 24 de abril de 2014, foi designado Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência, Rui Ribeiro Rei, com efeitos a 28 de abril de 2014.
13 de maio de 2014. - A Vereadora, no uso das competências delegadas conforme despacho 110/2013, de 30 de outubro, Paula Gomes da Silva.
ANEXO
Nota curricular
Dados pessoais:
Nome - Rui Ribeiro Rei
Data nascimento - 20 de novembro de 1972
Nacionalidade - Portuguesa
Habilitações académicas:
Setembro de 1991 - Engenharia de Sistemas Eletrónicos e Marítimos - Escola Náutica Infante D. Henrique;
Dezembro de 2008 - Licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais - Universidade Internacional;
Setembro de 2012 - Mestrado Sistemas Eletrónicos Marítimos.
Habilitações complementares:
Julho de 2012 - Pós Graduação Urbanismo - Universidade Católica Portuguesa;
Mini MBA - ISCTE - Business School - Instituto Universitário de Lisboa;
Gestão da Inovação e Desenvolvimento de Novos Produtos e Serviços - Universidade Católica Portuguesa;
Marketing - Criação de Valor para o Cliente - Universidade Católica Portuguesa.
Experiência profissional:
Empresa Multinacional Alcatel-Lucent
Desde 01/12/2012 - Sales Manager Angola;
Desde 01/01/2010 - Account Manager of Public Setor;
Desde 01/01/2008 - Account Manager of Public Setor, Verticals and Enterprise;
Desde 01/02/2007 - Bids & Proposals.
Empresa Multinacional Lucent Technologies
Desde 01/07/2006 - Capture and Manager Portugal;
Desde 01/11/2004 - Bids & Proposals Manager Portugal;
De 20/09/2000 a 31/01/2001 - Project Scheduling & Controls Coordinator;
Desde 01/02/2000 - TMN Project Implementation Manager.
307837548