Resultados para o dia 2009-11-16
-
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com João Paulo Fernandes de Mendonça Esteves da Silva como equiparado a assistente do 1.º triénio
-
Rectificação ao despacho (extracto) n.º 2029/2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 12, de 17 de Janeiro de 2008, referente a Rui Manuel Oliveira da Silva Coentro
-
Provimento de Rui Pedro Rei da Fonseca como equiparado a assistente a partir de 1 de Outubro de 2008 e até 30 de Setembro de 2009
-
Provimento de Sara Filipa Seabra dos Reis como equiparada a assistente, a partir de 8 de Outubro de 2008 e até 7 de Outubro de 2009
-
Provimento de José António Costa Alves da Silva como Equiparado a Assistente, de 2008/10/01 até 2009/09/30
-
Delegação de competências nos vice-presidentes do Instituto
-
Delegação de competências nos Presidentes dos Conselhos Directivos e Directores das Escolas do Instituto
-
Delegação de competências no vice-presidente e na administradora do Instituto
-
Deliberação para medidas excepcionais de contratação pública destinada à prestação de serviço de aquisição de projectos de especialidades destinados aos centros escolares EB1/JI de Barrô e Fermentelos
-
Nomeação como adjunto do gabinete de apoio pessoal Teresa Augusta Barranha