Deliberação (extrato) n.º 1291/2015
Nos termos e ao abrigo do previsto no n.º 5 do artigo 5.º dos Estatutos do IEFP, I. P., aprovados pela Portaria 319/2012, de 12 de outubro, e no n.º 9 do artigo 21.º do Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), aprovado pela Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, e alterada pela Lei 68/2013, de 29 de agosto, o Conselho Diretivo delibera nomear, em regime de comissão de serviço, pelo período de 3 anos, sem prejuízo do direito de opção pelo respetivo vencimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria de origem conforme previsto no artigo 31.º do EPD, na redação conferida pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, e alterada pela Lei 68/2013, de 29 de agosto, a licenciada Maria de Fátima Barbosa Tavares de Bastos, como Diretora-Adjunta de Centro do Centro de Emprego e Formação Profissional de Entre Douro e Vouga da Delegação Regional do Norte, cargo de direção intermédia de 1.º grau, com efeitos a 8 de junho de 2015.
A presente nomeação é fundamentada no facto de, em sede de procedimento concursal, a licenciada ter revelado comprovada experiência profissional na área de atuação do cargo, formação profissional nas áreas de interesse do lugar a prover, forte motivação, sentido de organização e capacidade de liderança, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo:
Nota curricular
Maria de Fátima Barbosa Tavares de Bastos, nascida a 23 de julho de 1975.
Licenciada em Sociologia pela Universidade da Beira Interior - julho de 1998. De 11 de dezembro de 2012 a 7 de junho de 2015, exerceu funções, em regime de substituição, de Coordenadora do Núcleo de Gestão do Mercado de Emprego do Centro de Emprego e Formação Profissional de Entre Douro e Vouga.
De 17 de abril de 2000 a 10 de dezembro de 2012, desempenhou funções no Centro de Emprego de S. João da Madeira, com responsabilidades na análise de candidaturas e acompanhamento de projetos no âmbito de vários Programas e Medidas de Emprego e intervenção técnica na área da Reabilitação e Mercado de Emprego.
De 17 de abril de 2000 a 3 de novembro de 2002, exerceu as funções acima referidas, na qualidade de Técnica Superior e a partir de 4 de novembro de 2002 transitou para a carreira de Técnica Superior de Emprego.
De 12 de abril de 1999 a 11 de abril de 2000, foi estagiária na área do Emprego no Centro de Emprego de S. João da Madeira.
2015-06-23. - O Diretor de Serviços de Pessoal, João Pedro Raminhos Gomes Henriques.
208742682