Deliberação (extrato) n.º 1289/2015
Nos termos e ao abrigo do previsto no n.º 4 do artigo 5.º dos Estatutos do IEFP, I. P., aprovados pela Portaria 319/2012, de 12 de outubro, e no n.º 9 do artigo 21.º do Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), aprovado pela Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, e alterada pela Lei 68/2013, de 29 de agosto, o Conselho Diretivo delibera nomear, em regime de comissão de serviço, pelo período de 3 anos, sem prejuízo do direito de opção pelo respetivo vencimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria de origem conforme previsto no artigo 31.º do EPD, na redação conferida pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, e alterada pela Lei 68/2013, de 29 de agosto, o licenciado Adriano de Lima Gouveia Azevedo, como Diretor de Centro do Centro de Emprego de Dão-Lafões da Delegação Regional do Centro, cargo de direção intermédia de 1.º grau, com efeitos a 15 de junho de 2015.
A presente nomeação é fundamentada no facto de, em sede de procedimento concursal, o licenciado ter revelado comprovada experiência profissional na área de atuação do cargo, formação profissional nas áreas de interesse do lugar a prover, forte motivação, sentido de organização e capacidade de liderança, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo:
Nota curricular
Adriano de Lima Gouveia Azevedo.
Natural e residente em Carvalhais, São Pedro do Sul, nascido a 15-04-1960.
Licenciado em Administração Escolar pelo Instituto Superior de Ciências Educativas de Lisboa.
De 13 de dezembro de 2013 - até à presente data Diretor-adjunto do Centro de Emprego de Dão-Lafões
De 26 de outubro de 2008 a 21 de agosto de 2013 - Vice-Presidente da Entidade Regional do Turismo Centro de Portugal
De 20 de dezembro de 2000 a 20 de outubro de 2013 - Membro da direção das Associações de Desenvolvimento Local ADDLAP (Associação de Desenvolvimento do Dão, Lafões e Alto Paiva) e ADRIMAG (Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras do Montemuro, Arada e Gralheira)
De 11 de dezembro de 2000 a 20 de outubro de 2013 - Vice-Presidente da Câmara Municipal de S. Pedro do Sul
De 22 de novembro de 2005 a 18 de outubro de 2013 - Administrador não executivo da Empresa Municipal Termalistur, EEM
De 22 de maio de 2006 a 26 de outubro 2008 - Presidente da Região de Turismo Dão-Lafões
De 11 de outubro 1996 a 25 de outubro 1999 - Deputado da Assembleia da República
De 22 de junho 1987 a 11 de outubro 1996 - Delegado Distrital de Viseu do Instituto Português da Juventude e diretor do Centro da Juventude de Viseu
2015-06-23. - O Diretor de Serviços de Pessoal, João Pedro Raminhos Gomes Henriques.
208742666