Deliberação (extrato) n.º 1287/2015
Nos termos e ao abrigo do previsto no n.º 6 do artigo 5.º dos Estatutos do IEFP, I. P., aprovados pela Portaria 319/2012, de 12 de outubro, e no n.º 9 do artigo 21.º do Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), aprovado pela Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, e alterada pela Lei 68/2013, de 29 de agosto, o Conselho Diretivo delibera nomear, em regime de comissão de serviço, pelo período de 3 anos, sem prejuízo do direito de opção pelo respetivo vencimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria de origem conforme previsto no artigo 31.º do EPD, na redação conferida pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, e alterada pela Lei 68/2013, de 29 de agosto, o licenciado José Alberto Varges Pires, como Coordenador de Núcleo do Núcleo de Gestão da Qualificação, do Centro de Emprego e Formação Profissional da Guarda da Delegação Regional do Centro, cargo de direção intermédia de 2.º grau, com efeitos a 15 de junho de 2015.
A presente nomeação é fundamentada no facto de, em sede de procedimento concursal, o licenciado ter revelado comprovada experiência profissional na área de atuação do cargo, formação profissional nas áreas de interesse do lugar a prover, forte motivação, sentido de organização e capacidade de liderança, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo:
Nota curricular
José Alberto Varges Pires, nascido a 20 de outubro de 1969.
Licenciado em Engenharia Eletrotécnica, pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Pós-Graduado em Gestão - Administração Pública, pelo Instituto Politécnico da Guarda.
Conclusão, com aproveitamento, do curso FORGEP - Programa de Formação em Gestão Pública, pelo INA - Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas.
No período compreendido entre 1995 e 1998, desenvolveu atividade profissional como professor do Ensino Básico e Secundário e Formador.
No período compreendido entre junho de 1998 e junho de 1999, estágio como Técnico Superior no Centro de Emprego e Formação Profissional da Guarda.
Desde 1 de julho de 1999, admitido como Técnico Superior de Formação do IEFP, I. P., exercendo funções no Centro de Emprego e Formação Profissional da Guarda.
No período compreendido entre 23 de setembro de 2003 e 31 maio de 2007, exerceu o cargo de Coordenador do Núcleo de Planeamento, Promoção e Organização do Centro de Emprego e Formação Profissional da Guarda.
No período compreendido entre 28 de setembro de 2007 e 3 de dezembro de 2012, exerceu o cargo de Coordenador do Núcleo de Desenvolvimento da Qualificação do Centro de Emprego e Formação Profissional da Guarda.
Desde 1 de janeiro de 2008, promovido a Técnico Superior de Formação Assessor na sequência de concurso de promoção.
No período compreendido entre 10 de março de 2008 e 31 de março de 2013, exerceu o cargo de Coordenador do Centro Novas Oportunidades do Centro de Emprego e Formação Profissional da Guarda.
Desde 4 de dezembro de 2012, exerce o cargo de Coordenador do Núcleo de Gestão da Qualificação do Centro de Emprego e Formação Profissional da Guarda.
Desde 22 de janeiro de 2014, Coordenador do Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional (CQEP) do Centro de Emprego e Formação Profissional da Guarda. Foi orientador de estágio probatório para ingresso na carreira de Técnico Superior de Formação no IEFP, I. P., e de estágios académicos.
Membro de um Júri de Mestrado em Ciências da Educação, na Universidade de Coimbra.
23 de junho de 2015. - O Diretor de Serviços de Pessoal, João Pedro Raminhos Gomes Henriques.
208742633