Deliberação (extrato) n.º 1167/2015
Nos termos e ao abrigo do previsto no n.º 5 do artigo 5.º dos Estatutos do IEFP, I. P., aprovados pela Portaria 319/2012, de 12 de outubro, e no n.º 9 do artigo 21.º do Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), aprovado pela Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, e alterada pela Lei 68/2013, de 29 de agosto, o Conselho Diretivo delibera nomear, em regime de comissão de serviço, pelo período de 3 anos, sem prejuízo do direito de opção pelo respetivo vencimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria de origem conforme previsto no artigo 31.º do EPD, na redação conferida pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, e alterada pela Lei 68/2013, de 29 de agosto, o mestre João Carlos Dinis Candeias, como Diretor-Adjunto de Centro do Centro de Emprego e Formação Profissional de Portalegre da Delegação Regional do Alentejo, cargo de direção intermédia de 1.º grau, com efeitos a 8 de junho de 2015.
A presente nomeação é fundamentada no facto de, em sede de procedimento concursal, o mestre ter revelado comprovada experiência profissional na área de atuação do cargo, formação profissional nas áreas de interesse do lugar a prover, forte motivação, sentido de organização e capacidade de liderança, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo:
Nota curricular
João Carlos Dinis Candeias, nascido em 17 de setembro de 1971, em Portalegre. Mestre em Organização e Sistemas de Informação pela Universidade de Évora em Maio de 2000, Bacharel em Contabilidade, pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Portalegre em julho de 1998 e Licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa em março de 1994.
Desde 04-12-2012, desempenha funções de Coordenador do Núcleo de Gestão Administrativa e Financeira do Centro de Emprego e Formação Profissional de Portalegre.
De 11-09-2007 a 3-12-2012, exerceu funções de Coordenador do Núcleo de Planeamento Avaliação e Certificação do Centro de Formação Profissional de Portalegre.
No período compreendido entre 23 de janeiro de 2003 e 10 de setembro de 2007, exerceu o cargo de Coordenador do Núcleo Planeamento Organização e Promoção do Centro de Formação Profissional de Portalegre.
De 16 de novembro de 2002 e 22 de janeiro de 2003, exerceu funções como Técnico Superior, no Centro de Formação Profissional de Portalegre.
No período compreendido entre 16 de novembro de 1999 e 15 de novembro de 2002, foi docente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Portalegre.
De 4 de março de 1998 a 15 de novembro de 1999, exerceu o cargo de Coordenador do Núcleo de Serviços de Gestão do Centro de Formação Profissional de Portalegre. No período compreendido entre 1 de fevereiro de 1995 e 3 de março de 1998, exerceu funções como Técnico Superior, no Centro de Formação Profissional de Portalegre. Entre dezembro de 2002 e março de 2013 foi assistente convidado, no Instituto Politécnico de Portalegre onde lecionou, entre outras as disciplinas, Contabilidade do Setor Público e Introdução à Economia.
2015-06-17. - O Diretor de Serviços de Pessoal, João Pedro Raminhos Gomes Henriques.
208729658