Nos termos e para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, faz-se público que os trabalhadores deste Município, abaixo indicados, cessaram a relação jurídica de emprego público, pelos motivos a seguir mencionados:
Denúncia do contrato
Sandra Sofia Mendes Rafael, Técnico Superior, posição remuneratória 02, nível remuneratório 15, com efeitos a partir de 2 de janeiro de 2015;
Rodrigo Nuno Paulino Lopes, Técnico Superior, posição remuneratória 02, nível remuneratório 15, com efeitos a partir de 22 de fevereiro de 2015.
Aposentação
José Marcolino Martins Pires, Dirigente Intermédio de 1.º Grau, desligado do serviço a 1 de janeiro de 2015.
Passagem à situação de pensionista
Ana Cristina Vieira, Assistente Operacional, posição remuneratória 01, nível remuneratório 1, com efeitos a partir de 13 de janeiro de 2015.
Exoneração
Ângela Maria Fernandes Sousa, Assistente Operacional, posição remuneratória 01, nível remuneratório 1, com efeitos a partir de 31 de dezembro de 2014.
Fim de Comissão de Serviço
José Agostinho Saldanha Coelho e Silva, Dirigente Intermédio de 2.º Grau, com efeitos a partir de 17 de novembro de 2012;
Etelvina Maria Reis Alves, Dirigente Intermédio de 2.º Grau, com efeitos a partir de 28 de dezembro de 2012;
José Alberto Ribeiro Gonçalves, Dirigente Intermédio de 2.º Grau, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2013.
Margarida Isabel Rosado Pelerito de Araújo Gonçalves, Dirigente Intermédio de 2.º Grau, com efeitos a partir de 7 de abril de 2015.
13 de maio de 2015. - O Presidente da Câmara Municipal, António José Correia.
308683455