Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 35/2014 de 20.06., torna-se público que cessaram a relação jurídica de emprego público os trabalhadores abaixo indicados, pelos seguintes motivos e nas datas indicadas:
Marco Paulo Sousa Carmo - Assistente Operacional, posição 2, nível 2, denúncia do contrato - 01.12.2014;
Cremilde Rosa Matias Parrinha - Assistente Operacional, posição 2, nível 2, aposentação - 01.11.2014;
Augusto Guerreiro Mata - Assistente Operacional, posição 8, nível 8, aposentação - 01.11.2014;
Hélder José Canhão Gameiro - Assistente Técnico, posição 6, nível 11 (falecimento) - 05.11.2014
Luís Miguel Viegas Veríssimo - posição entre 1 e 2, nível entre 1 e 2 (exoneração) - 01.07.2014;
10 de fevereiro de 2015. - O Vereador do Pelouro da Administração e Gestão de Recursos Humanos, Fernando Sardinha.
308457424