Despacho (extrato) 4939/2023, de 26 de Abril
- Corpo emitente: Saúde - Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
- Fonte: Diário da República n.º 81/2023, Série II de 2023-04-26
- Data: 2023-04-26
- Parte: C
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Designação do presidente do Conselho Clínico e de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde Ave-Famalicão
Texto do documento
Despacho (extrato) n.º 4939/2023
Sumário: Designação do presidente do Conselho Clínico e de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde Ave-Famalicão.
Nos termos do previsto no n.º 1 e n.º 2 do artigo 46.º do Decreto-Lei 52/2022, de 4 de agosto, que aprova o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, por despacho de 3 de fevereiro de 2023, do Sr. Diretor Executivo do ACES Ave - Famalicão, Dr. Silvestre Ivo Sá Machado, foi designada a profissional abaixo identificada como Presidente do Conselho Clínico e de Saúde, pelo período de 3 anos, a produzir efeitos a 01 de fevereiro de 2023, atendendo a que reúne as qualificações adequadas para o exercício das funções inerentes ao cargo, conforme nota curricular em anexo:
(ver documento original)
Nota Curricular
Isabel Maria de Castro Campos Pereira, nascida a 31 de janeiro 1977. Natural da freguesia de Azurém, do Concelho de Guimarães e residente na União de Freguesias de Oliveira do Castelo, S. Sebastião e S. Paio, do mesmo concelho.
Formação Pré-Graduada
Concluiu o ensino secundário, em junho de 1995, na Escola Secundária Martins Sarmento, de Guimarães.
Concluiu a Licenciatura em Medicina, no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, no ano de 2002.
Inscrita na ordem dos Médicos, Secção Regional do Norte, Cédula Profissional n.º 4223.
Formação Pós-Graduada
Médica Interna de Formação Específica em Medicina Geral e Familiar - ARS Norte, Centro de Saúde Vila Nova de Famalicão - Extensão de Saúde Urbana de 01/01/2005 06/04/2008. Estágios específicos em Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Obstetrícia, Otorrinolaringologia, Medicina Interna, Cardiologia, Dermatologia, Saúde Mental e Medicina de Urgência (Medicina Interna, Cirurgia Geral e Ortopedia).
Médica Interna de Formação Geral, no Hospital S. João de Deus - Vila Nova de Famalicão, no período de 01/01/2003 - 31/12/2004.
Atividade Profissional
Médica Especialista em Medicina Geral e Familiar, ARS Norte, ACES Ave Famalicão - UCSP Lousado, de 22/04/2019 - 31-01-2023.
Coordenadora da UCSP Lousado, ARS Norte, ACES Ave Famalicão - UCSP Lousado, de 12/04/2021 - 31/01/2023.
Membro do Júri das Juntas Médicas de Avaliação de Incapacidade, do ACES Ave Famalicão, desde 29/07/2020.
ARS Norte, ACES Ave Famalicão - UCSP Ruivães, de 15/03/2019 - 21/04/2019.
ARS Norte, ACES Alto Ave/Guimarães, Vizela e Terras de Basto - USF Serzedelo, de 04/2010 - 05/2016.
ARS Norte, Centro de Saúde Vila Nova de Famalicão - Extensão de Saúde Fradelos, de 10/2009 - 03/2010.
ARS Norte, Centro de Saúde Vizela - Extensão de Saúde Moreira de Cónegos, de 04/2008 - 10/2009.
14/04/2023. - A Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Dr.ª Maria Clara Vieira Castro Cabanas.
316385948
Sumário: Designação do presidente do Conselho Clínico e de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde Ave-Famalicão.
Nos termos do previsto no n.º 1 e n.º 2 do artigo 46.º do Decreto-Lei 52/2022, de 4 de agosto, que aprova o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, por despacho de 3 de fevereiro de 2023, do Sr. Diretor Executivo do ACES Ave - Famalicão, Dr. Silvestre Ivo Sá Machado, foi designada a profissional abaixo identificada como Presidente do Conselho Clínico e de Saúde, pelo período de 3 anos, a produzir efeitos a 01 de fevereiro de 2023, atendendo a que reúne as qualificações adequadas para o exercício das funções inerentes ao cargo, conforme nota curricular em anexo:
(ver documento original)
Nota Curricular
Isabel Maria de Castro Campos Pereira, nascida a 31 de janeiro 1977. Natural da freguesia de Azurém, do Concelho de Guimarães e residente na União de Freguesias de Oliveira do Castelo, S. Sebastião e S. Paio, do mesmo concelho.
Formação Pré-Graduada
Concluiu o ensino secundário, em junho de 1995, na Escola Secundária Martins Sarmento, de Guimarães.
Concluiu a Licenciatura em Medicina, no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, no ano de 2002.
Inscrita na ordem dos Médicos, Secção Regional do Norte, Cédula Profissional n.º 4223.
Formação Pós-Graduada
Médica Interna de Formação Específica em Medicina Geral e Familiar - ARS Norte, Centro de Saúde Vila Nova de Famalicão - Extensão de Saúde Urbana de 01/01/2005 06/04/2008. Estágios específicos em Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Obstetrícia, Otorrinolaringologia, Medicina Interna, Cardiologia, Dermatologia, Saúde Mental e Medicina de Urgência (Medicina Interna, Cirurgia Geral e Ortopedia).
Médica Interna de Formação Geral, no Hospital S. João de Deus - Vila Nova de Famalicão, no período de 01/01/2003 - 31/12/2004.
Atividade Profissional
Médica Especialista em Medicina Geral e Familiar, ARS Norte, ACES Ave Famalicão - UCSP Lousado, de 22/04/2019 - 31-01-2023.
Coordenadora da UCSP Lousado, ARS Norte, ACES Ave Famalicão - UCSP Lousado, de 12/04/2021 - 31/01/2023.
Membro do Júri das Juntas Médicas de Avaliação de Incapacidade, do ACES Ave Famalicão, desde 29/07/2020.
ARS Norte, ACES Ave Famalicão - UCSP Ruivães, de 15/03/2019 - 21/04/2019.
ARS Norte, ACES Alto Ave/Guimarães, Vizela e Terras de Basto - USF Serzedelo, de 04/2010 - 05/2016.
ARS Norte, Centro de Saúde Vila Nova de Famalicão - Extensão de Saúde Fradelos, de 10/2009 - 03/2010.
ARS Norte, Centro de Saúde Vizela - Extensão de Saúde Moreira de Cónegos, de 04/2008 - 10/2009.
14/04/2023. - A Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Dr.ª Maria Clara Vieira Castro Cabanas.
316385948
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/5332676.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga ao seguinte documento (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2022-08-04 -
Decreto-Lei
52/2022 -
Presidência do Conselho de Ministros
Aprova o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/5332676/despacho-extrato-4939-2023-de-26-de-abril