Aviso (extrato) n.º 2617/2015
Em cumprimento do artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20/6, torna-se público que foram celebrados contratos individuais de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em virtude de ter ocorrido modificação da situação jurídico-funcional dos trabalhadores abaixo identificados, na sequência das deliberações do Conselho de Administração que autorizaram a consolidação definitiva das mobilidades internas na categoria:
José Fernando Machado Freitas, com início a 13 de março de 2014, para a categoria de Assistente Operacional, na área funcional de Cantoneiro de Limpeza, com a remuneração correspondente à posição 10, por deliberação de 2014.03.12 do Conselho de Administração;
Fernando Manuel Carvalho Palma, com início a 29 de março de 2014, para a categoria de Assistente Operacional, na área funcional de Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais, com posição remuneratória entre a 2.ª e a 3.ª, por deliberação de 2014.03.28 do Conselho de Administração;
Nuno Miguel Rodrigues Raposos, com início a 22 de maio de 2014, para a categoria de Assistente Operacional, na área funcional de Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais, com a remuneração correspondente à posição 2, por deliberação de 2014.05.21 do Conselho de Administração;
Rui Manuel da Cruz Ledo, com início a 22 de maio de 2014, para a categoria de Assistente Operacional, na área funcional de Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais, com a remuneração correspondente à posição 3, por deliberação de 2014.05.21 do Conselho de Administração.
Mais se torna público que, que foram celebrados contratos individuais de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em virtude de ter ocorrido mudança definitiva de órgão ou serviço dos trabalhadores abaixo identificados, na sequência da consolidação definitiva das mobilidades internas na categoria, por acordo entre a Câmara Municipal de Loures, enquanto serviço de origem e o Conselho de Administração dos SIMAR enquanto serviço de destino:
Ana Lúcia Duarte Guerreiro Marques, com início a 31 de dezembro de 2014, na categoria de Assistente Técnico, com a remuneração correspondente à posição 2;
Pedro Miguel Varela Neto, com início a 10 de dezembro de 2014, na categoria de Assistente Operacional, com a remuneração correspondente à posição 1.
12 de fevereiro de 2015. - Por subdelegação de competências, a Diretora de Departamento Administrativo e Financeiro, Helena Campos.
308449073