Aviso 2060/2022, de 28 de Janeiro
- Corpo emitente: Município de Oeiras
- Fonte: Diário da República n.º 20/2022, Série II de 2022-01-28
- Data: 2022-01-28
- Parte: H
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Texto do documento
Sumário: Designação de Ana Filipa dos Santos Barata Marrecas Ferreira como adjunta do Gabinete de Apoio à Vereação.
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Isaltino Morais, datado de 15 de novembro de 2021, nos termos do previsto nos artigos 42.º e 43.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, Ana Filipa dos Santos Barata Marrecas Ferreira foi designada para exercer funções como Adjunta do Gabinete de Apoio à Vereação, com efeitos a 20 de outubro de 2021.
Síntese Curricular
Nome: Ana Filipa dos Santos Barata Marrecas Ferreira
Habilitações académicas:
2019 - Curso Geral de Gestão - Nova SBE, UNL-Universidade Nova de Lisboa
2004 - Mestrado em Estatística e Gestão de Informação - UNL-Universidade Nova de Lisboa
2000 - Licenciatura em Sociologia - UNL-Universidade Nova de Lisboa
Experiência profissional:
Adjunta do Gabinete de Apoio à Vereação desde 24 de abril de 2020;
Técnica Superior do Departamento de Ambiente e Qualidade de Vida da Câmara Municipal de Oeiras de 29 de janeiro de 2020 a 23 de abril de 2020;
Técnica Superior do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Oeiras de 1 de janeiro de 2019 a 28 de janeiro de 2020;
Técnica superior na Divisão de Planeamento e Gestão de Redes do Departamento de Educação da Câmara Municipal de Cascais de junho de 2015 a dezembro de 2018;
Técnica Superior na Divisão de Valorização de Recursos e Inovação da Câmara Municipal de Cascais de janeiro de 2013 a maio de 2015;
Coordenadora do Gabinete de Estudos do Plano Diretor Municipal da Câmara Municipal de Cascais de janeiro a dezembro de 2012;
Chefe da Divisão de Avaliação e Intervenção Estratégica da Câmara Municipal de Cascais, de fevereiro de 2010 a dezembro de 2011;
Gestora de Produto na Associação para a Promoção do Comércio de Cascais - Projeto da Câmara Municipal de Cascais, de março de 2008 a outubro de 2010;
Colaboradora de análise estatística e avaliação global do mercado de habitação em Portugal - DTZ Portugal, Global Real Estate Adviser, de abril a outubro de 2008;
Analista de dados no Gabinete de Estatística da Câmara Municipal de Cascais, de setembro de 2002 a fevereiro de 2010;
Técnica de Formação Profissional no ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade, de abril de 2001 a agosto de 2002;
Subcoordenadora da Freguesia do Estoril, nos CENSOS 2001 Instituto Nacional de Estatística (INE), de fevereiro a maio de 2001;
Colaboradora no Projeto de investigação, "A Formação em Instituições de Investigação Científica", do Diagnóstico de Necessidades à Avaliação da Formação - INETI, Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial, de setembro a novembro de 1999;
Assistente de Congressos internacionais na empresa Traducta, de 1998 a 2000.
17 de janeiro de 2022. - A Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas, Maria Margarida Ribes.
314907981
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/4791844.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga ao seguinte documento (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2013-09-12 -
Lei
75/2013 -
Assembleia da República
Estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico.
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/4791844/aviso-2060-2022-de-28-de-janeiro