Aviso (extrato) 21637/2021, de 17 de Novembro
- Corpo emitente: Município de Almada
- Fonte: Diário da República n.º 223/2021, Série II de 2021-11-17
- Data: 2021-11-17
- Parte: H
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Cessação de funções em cargos de direção superior e intermédia
Texto do documento
Aviso (extrato) n.º 21637/2021
Sumário: Cessação de funções em cargos de direção superior e intermédia.
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 35/2004, de 20 de junho, na redação atual, e no uso dos poderes que me foram delegados pela Senhora Presidente desta Câmara, através do seu Despacho 17/ 2021-2025, de 03-11-2021, torna-se público a cessação do exercício de funções, dos licenciados a seguir indicados, nos cargos de direção, igualmente, assinalados:
Ricardo Jorge Mateus Ribeiro, cessação do exercício do cargo de Direção Intermédia de 1.º Grau - Diretor do Departamento de Administração Geral e Finanças, em comissão de serviço, com efeitos a 30 de setembro de 2021, de acordo com o proferido no Despacho, da Presidente desta Câmara, n.º 305/2017-2021, de 30 de setembro de 2021;
Ana Paula da Silva Pereira Guerreiro, cessação do exercício do cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau - Coordenadora do Serviço Veterinário Municipal, em regime de substituição, com efeitos a 30 de novembro de 2021, de acordo com o proferido no Despacho, da Presidente desta Câmara, n.º 6/2021-2025, de 18 de outubro de 2021;
Catarina João de Sousa Marques de Freitas, cessação do exercício do cargo de Direção Intermédia de 1.º Grau - Diretora do Departamento de Inovação, Ambiente, Clima e Sustentabilidade, com efeitos a 31 de outubro de 2021, de acordo com o proferido no Despacho, da Presidente desta Câmara, n.º 7/2021-2025, de 18 de outubro de 2021;
José Carlos dos Reis Coelho, cessação do exercício do cargo de Direção Intermédia de 1.º Grau - Diretor do Departamento Jurídico, com efeitos a 31 de outubro de 2021, de acordo com o proferido no Despacho, da Presidente desta câmara, n.º 9/2021-2025, de 27 de outubro de 2021;
Jorge Manuel Caldeira Barroso, cessação do exercício do cargo de Direção Superior de 1.º Grau - Diretor Municipal de Serviços Urbanos, com efeitos a 31 de outubro de 2021, de acordo com o proferido no Despacho, n.º 11/2021-2025, de 29 de outubro de 2021, da Presidente desta Câmara Municipal;
09/11/2021. - A Vereadora dos Recursos Humanos, Higiene Urbana, Ação Social e Educação, Maria Teodolinda Monteiro Silveira.
314728606
Sumário: Cessação de funções em cargos de direção superior e intermédia.
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 35/2004, de 20 de junho, na redação atual, e no uso dos poderes que me foram delegados pela Senhora Presidente desta Câmara, através do seu Despacho 17/ 2021-2025, de 03-11-2021, torna-se público a cessação do exercício de funções, dos licenciados a seguir indicados, nos cargos de direção, igualmente, assinalados:
Ricardo Jorge Mateus Ribeiro, cessação do exercício do cargo de Direção Intermédia de 1.º Grau - Diretor do Departamento de Administração Geral e Finanças, em comissão de serviço, com efeitos a 30 de setembro de 2021, de acordo com o proferido no Despacho, da Presidente desta Câmara, n.º 305/2017-2021, de 30 de setembro de 2021;
Ana Paula da Silva Pereira Guerreiro, cessação do exercício do cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau - Coordenadora do Serviço Veterinário Municipal, em regime de substituição, com efeitos a 30 de novembro de 2021, de acordo com o proferido no Despacho, da Presidente desta Câmara, n.º 6/2021-2025, de 18 de outubro de 2021;
Catarina João de Sousa Marques de Freitas, cessação do exercício do cargo de Direção Intermédia de 1.º Grau - Diretora do Departamento de Inovação, Ambiente, Clima e Sustentabilidade, com efeitos a 31 de outubro de 2021, de acordo com o proferido no Despacho, da Presidente desta Câmara, n.º 7/2021-2025, de 18 de outubro de 2021;
José Carlos dos Reis Coelho, cessação do exercício do cargo de Direção Intermédia de 1.º Grau - Diretor do Departamento Jurídico, com efeitos a 31 de outubro de 2021, de acordo com o proferido no Despacho, da Presidente desta câmara, n.º 9/2021-2025, de 27 de outubro de 2021;
Jorge Manuel Caldeira Barroso, cessação do exercício do cargo de Direção Superior de 1.º Grau - Diretor Municipal de Serviços Urbanos, com efeitos a 31 de outubro de 2021, de acordo com o proferido no Despacho, n.º 11/2021-2025, de 29 de outubro de 2021, da Presidente desta Câmara Municipal;
09/11/2021. - A Vereadora dos Recursos Humanos, Higiene Urbana, Ação Social e Educação, Maria Teodolinda Monteiro Silveira.
314728606
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/4715090.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga ao seguinte documento (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2004-07-29 -
Lei
35/2004 -
Assembleia da República
Regulamenta a Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, que aprovou o Código do Trabalho.
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/4715090/aviso-extrato-21637-2021-de-17-de-novembro