Despacho (extrato) n.º 8205/2021
Sumário: Renovação da comissão de serviço no cargo de diretora do Estabelecimento Prisional de Leiria (Jovens) da mestre Joana Isabel Pina Patuleia Figueiras.
1 - Por despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Justiça de 26 de janeiro de 2021, no exercício da competência delegada pela alínea a) do n.º 1 do Despacho da Ministra da Justiça n.º 269/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 6, de 9 de janeiro de 2020, e nos termos do artigo 18.º do Decreto-Lei 215/2012, de 28 de setembro, é renovada, pelo período de três anos, com efeitos a 1 de março de 2021, a comissão de serviço no cargo de Diretora do Estabelecimento Prisional de Leiria (Jovens), da Mestre Joana Isabel Pina Patuleia Figueiras, que reúne os requisitos de competência técnica, aptidão e experiência profissional legalmente exigidos, conforme é demonstrado pela síntese curricular publicada em anexo.
2 - A trabalhadora designada fica autorizada a optar pelo vencimento base da sua categoria de origem, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do Decreto-Lei 215/2012, de 28 de setembro.
19 de julho de 2021. - A Subdiretora-Geral, Ana Silva Horta.
Síntese Curricular
1 - Dados pessoais
Nome: Joana Isabel Pina Patuleia Figueiras
Naturalidade: Lisboa
Data de Nascimento: 21.03.1963
2 - Habilitações académicas
Licenciada em Política Social, com especialização em Proteção e Segurança Social, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. Concluiu o Mestrado em Política Social, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa.
3 - Situação profissional atual
Diretora do Estabelecimento Prisional de Leiria Jovens desde 1 de março de 2018.
Administradora Prisional de 1.º grau da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.
4 - Atividade profissional
Diretora do Estabelecimento Prisional de Caldas da Rainha de 1 de agosto de 2013 a 28 de fevereiro de 2018.
Administradora Prisional no Centro de Competências para a Implementação de Programas da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais de 1 de dezembro de 2011 a 31 de julho de 2013;
Vice-Presidente da Câmara Municipal do Bombarral, em Comissão Extraordinária de Serviço Público, de 31 de outubro de 2009 a 30 de novembro de 2011;
Diretora do Estabelecimento Prisional de Alcoentre de 1 de dezembro de 2004 a 30 de outubro de 2009;
Diretora do Estabelecimento Prisional Regional de Caldas da Rainha de 26 de setembro de 1995 a 30 de novembro de 2004;
Transitou para a carreira de Administração Prisional em 2 de outubro de 2000;
Técnica Superior de Reeducação no Estabelecimento Prisional Regional de Caldas da Rainha de 8 de maio a 26 de setembro de 1995;
Técnica Superior de Reeducação no Estabelecimento Prisional de Alcoentre (1989 a 1995); Técnica Superior na Federação Regional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo do Centro (1987 a 1989);
Técnica de Educação no Estabelecimento Prisional de Alcoentre, em regime de tarefa (1986 a 1987);
Docente na Escola Secundária do Cadaval (1985 a 1986);
Foi oradora em diversas palestras e seminários, com a apresentação de temas diversos, entre os quais: "Reclusão - a Inclusão na Exclusão" (XVII Jornadas de Política Social - ISCSP), "Ex reclusos: a discriminação como prolongamento da pena" (XIII Jornadas de Política Social - ISCSP), "Uma Casa de Saída para a Reinserção Social" (II encontro sobre "Toxicodependências" - SPTT), Tratamento de Reclusos Toxicodependentes e Reintegração Social" (IX Workshop "Atitudes e Comportamentos - Toxicodependência/Delinquência" - PROSALIS).
5 - Nomeações e representações
Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho do Bombarral de 12 de julho a 30 de novembro de 2011;
Membro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho do Bombarral de 30 de janeiro de 2010 a 30 de novembro de 2011;
Presidente do Conselho Local de Ação Social do Concelho do Bombarral de 3 de agosto de 2010 a 30 de novembro de 2011;
Membro do grupo de trabalho para a criação do Núcleo de Intervenção Local para a Área da
Violência Doméstica do Concelho do Bombarral, 2011;
Membro do Conselho Coordenador de Avaliação do Município do Bombarral (2010 -2011);
Coordenadora da Zona de Emergência Prisional n.º 6, que incorporava os Estabelecimentos Prisionais de Vale Judeus, Alcoentre, Santarém, Caldas da Rainha e Torres Novas, de dezembro de 2004 até novembro de 2009;
Membro do Conselho Técnico da Direção-Geral dos Serviços Prisionais de 22 /09/1999 a 25/09/2001;
Membro de grupos de trabalho, com vista à uniformização de procedimentos no sistema prisional;
Membro de júri para concursos de cargo dirigente e da carreira técnica superior de reeducação da Direção-Geral dos Serviços Prisionais.
6 - Formação profissional
Concluiu o curso "FORGEP, Programa de Formação em Gestão Pública".
Frequentou diversas ações de formação, nomeadamente nas áreas: Penitenciária, Ciências Criminais, Segurança, Saúde e Administração Pública.
314459857