Sumário: Exoneração do cargo de chefe de gabinete de Apoio Presidência.
Exoneração do cargo de chefe de Gabinete de Apoio à Presidência
1 - No uso da competência que me é conferida, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 43.º do Anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, exonero, por entendimento entre ambas as partes, das funções de Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, o Senhor Luís Alexandre Alves Mendes, para as quais foi nomeado por meu Despacho 126/2018, de 9 de outubro de 2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 233, de 20 de novembro de 2018.
2 - Ao cessar funções, quero expressar público louvor e o meu reconhecimento pessoal ao exonerado, pelo elevado profissionalismo, dedicação, lealdade e responsabilidade demonstrados no desempenho das funções de Chefe do meu Gabinete.
3 - A presente exoneração produz efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2021.
Proceda-se à publicação, no Diário da República, do teor do presente despacho e dê-se conhecimento do mesmo ao executivo e a todos os serviços municipais.
29 de janeiro de 2021. - O Presidente da Câmara, Fernando Marques Jorge.
314023257