Aviso (extrato) n.º 20277/2020
Sumário: Cessação de contratos de trabalho por tempo indeterminado.
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna-se público que cessaram, por motivo de aposentação, as relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado, publicitadas pelos seguintes avisos da Caixa Geral da Aposentações:
Publicitada por aviso 6316/2019, datado de 28 de março, publicado no Diário da República, 2.ª série - N.º 69 - 8 de abril de 2019.
Florbela Fidalgo Azevedo, assistente operacional, posição remuneratória 4.ª e o nível remuneratório 4, desligada do serviço em 1 de abril de 2019;
Publicitada por aviso 7833/2019, datado de 29 de abril, publicado no Diário da República, 2.ª série - N.º 87 - 7 de maio de 2019;
Sérgio de Oliveira Januário, assistente operacional, posição remuneratória 6.ª e o nível remuneratório 6, desligado do serviço em 1 de maio de 2019;
Publicitada por aviso 3989/2020, datado de 27 de fevereiro de 2020, publicado no Diário da República, 2.ª série-n.º 47, de 6 de março de 2020;
Ana Maria Balé Mendes, assistente operacional, posição remuneratória 4.ª e o nível remuneratório 4, desligada do serviço em 1 de fevereiro de 2020;
Fernando Manuel Moreira Ferreira Santos, Coordenador Técnico, entre a posição remuneratória 2.ª e o nível remuneratório 17, desligado do serviço em 1 de fevereiro de 2020;
Joaquim José Peça Salsinha, assistente operacional, posição remuneratória 7.ª e o nível remuneratório 7, desligado do serviço em 19 de fevereiro de 2020.
Publicitada por aviso 7444/2020, datado de 29 de abril de 2020, publicado no Diário da República, 2.ª série-n.º 89, de 7 de maio de 2020;
Ana Maria Areias Novo Estrela, assistente operacional, posição remuneratória 5.ª e o nível remuneratório 5, desligado do serviço em 15 de abril de 2020.
Torna-se ainda público que cessou, por motivo de falecimento, a relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, com o Técnico Superior, António José Esgaio Balau, posição remuneratória 2.ª e o nível remuneratório 15, em 2 de maio de 2019.
30 de outubro de 2020. - O Presidente da Câmara, Walter Manuel Cavaleiro Chicharro (Dr.)
313773195