Sumário: Designação, em regime de substituição por vacatura de lugar, de Nuno Filipe Cabrita Vieira Simões no cargo de diretor da Unidade de Projetos Interinstitucionais e para o sistema de saúde (USS), com efeitos a 3 de abril de 2020.
O Conselho Diretivo do INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., considerando que:
1 - Se encontra vago o cargo de Diretor da Diretor da Unidade de projetos interinstitucionais e para o sistema de saúde (USS), cargo de direção intermédia de 2.º grau;
2 - Os cargos de dirigentes podem ser exercidos em regime de substituição, nos termos do n.º 1 do artigo 27.º do Estatuto do Pessoal Dirigente (EPD), aprovado pela Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual.
Atendendo ao referido enquadramento, delibera o seguinte:
3 - Designar em regime de substituição, no cargo diretor da Unidade de projetos interinstitucionais e para o sistema de saúde (USS), o licenciado Nuno Filipe Cabrita Vieira Simões, com efeitos a 3 de abril de 2020;
4 - Determinar à Unidade de Recursos Humanos que desencadeie as diligências necessárias para execução da presente deliberação.
2 de abril de 2020. - O Conselho Diretivo: Rui Santos Ivo, presidente - António Faria Vaz, vice-presidente - Cláudia Belo Ferreira, vogal.
ANEXO
Nota curricular
Dados pessoais:
Nuno Filipe Cabrita Vieira Simões
Data de nascimento: 13 de setembro de 1975
Formação académica:
Licenciatura em Relações Internacionais, Universidade Lusíada, 1997;
Mestrado em Ciência Política, Université de Genève, 1999;
Especialização em Jornalismo Político, Universidade Católica Portuguesa, 2003;
Pós-graduação em Estudos Europeus, Universidade Católica Portuguesa, 2011;
Curso de Defesa Nacional, Instituto de Defesa Nacional, 2019.
Experiência Profissional relevante:
Desde 01/01/2014, Coordenador do Núcleo de Assessoria Executiva, Comunicação e Informação, Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Entre 2018 e 2020, Representante do Ministério da Saúde no Comité de Proteção Social do Conselho da União Europeia (UE).
Entre 01/07/2012 e 31/12/2013, Desk para as Relações Bilaterais com os países da América Latina, Direção de Serviços das Américas, Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Entre 01/06/2003 e 30/06/2012, Assessor do Conselho Diretivo do INFARMED, I. P. para a área europeia e de comunicação.
Entre 2007 e 2012, Membro do Secretariado Permanente dos Chefes das Agências de Medicamentos da UE.
Entre abril de 2001 e dezembro de 2002, Desk para os Balcãs e Dimensão Humana da OSCE, Presidência Portuguesa da OSCE, Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Entre Julho de 2000 e Abril de 2001, Human Rights Officer, Missão da OSCE no Kosovo.
De janeiro a junho de 2000, Presidência Portuguesa da UE, Direção de Serviços das Organizações Políticas Internacionais, Direção Geral de Assuntos Multilaterais, Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Entre junho e dezembro de 1998, Estágio no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Secção dos Fundos de Contribuições Voluntárias, Genebra.
Outras atividades:
Participação em diversas missões de observação eleitoral com a UE e a OSCE, na qualidade de observador de curto e de longo prazo.
Autor da tese: "Á la recherche de la sécurité en Mediterrannée", Université de Genève, 1999.
313216392