Sumário: Nomeação em comissão de serviço do chefe de divisão da Unidade de Desporto, Cultura e Turismo.
No uso da competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, torna-se público que, findo o procedimento concursal para provimento de cargo de direção intermédia de 2.º grau, por Despacho de 23 de setembro de 2019, foi nomeado, em Comissão de Serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, o seguinte técnico superior:
Fernando Luís Coelho da Costa - Chefe de Divisão da Unidade de Desporto, Cultura e Turismo
A escolha recaiu neste Técnico, por ser o candidato que melhor corresponde ao perfil definido para prosseguir as atribuições e objetivos do cargo.
A presente nomeação produz efeitos a 1 de outubro de 2019.
Anexa-se nota relativa ao currículo académico e profissional do nomeado
1 de outubro de 2019. - O Presidente da Câmara, Luís Filipe Santana Dias, Eng.º
Nota relativa ao currículo académico e profissional
Chefe de Divisão da Unidade de Desporto, Cultura e Turismo
Nome: Fernando Luís Coelho da Costa.
Habilitações Académicas: Mestre em Gestão Cultural pela Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, Instituto Politécnico de Leiria, Licenciado em Animação Cultural e Educação Comunitária, pela Escola Superior de Educação de Santarém, Instituto Politécnico de Santarém.
Formação Profissional: Curso de "Formação de Formadores", Formação em "Gestão Por Objetivos na Administração Pública", Formação em "Especialização de Formadores em Igualdade de Género", Formação em "Organização de Eventos Nacionais e Internacionais" Formação em "Oficina de Teatro", Formação em "Gestão de Projetos de Luz e Som", Formação em "CRIATIVIDADE - Criar com Arte".
Percurso Profissional:
Na Câmara Municipal de Rio Maior:
01/01/2009 a atualidade - Técnico Superior de 1.ª classe
07/07/2006 a 01/01/2009 - Técnico Superior de 2.ª classe
22/03/2005 a 06/07/2006 - Técnico Superior Estagiário
04/01/1999 a 21/03/2005 - Assistente Administrativo
19/06/1998 a 03/01/1999 - Porta Miras
Outras Atividades Relevantes:
Diretor de Programação e Sala do Cineteatro Municipal de Rio Maior, Gestor de Projetos Culturais, Desportivos e Turísticos, Coordenador do Serviço de Juventude, Especialista de Reconhecida Experiência e Competência pela ESTM- Peniche, Docente/formador contratado do Ensino Superior (Escola Superior de Desporto de Rio Maior e Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, Docente/formador contratado na Escola Secundária Augusto César da Silva Ferreira de Rio Maior, Encenador de Grupos de Teatro, Técnico Superior no Instituto do Desporto de Portugal, Conclusão do 1.º ano do Doutoramento em Estudos Culturais pela Universidade de Aveiro e Universidade do Minho.
312996154