Despacho (extrato) n.º 13342/2014
Por despacho de 12-09-2014, do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, nos termos previstos na lei, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas, a termo certo com o seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, deste Instituto:
Prof. Doutor Nuno Filipe Rosa Melão, como Professor Adjunto Convidado, em regime de exclusividade, no período de 15-09-2014 a 14-09-2015.
Mestre João Pedro Menoita Henriques, como Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 55 %, no período de 15-09-2014 a 15-02-2015 e 50 %, no período de 16-02-2015 a 18-07-2015.
Licenciado João Rui Loureiro Moita, como Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 42,5 %, no período de 15-09-2014 a 15-02-2015 e 50 %, no período de 16-02-2015 a 18-07-2015.
Mestre Luís Filipe Batita Marques, como Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 32,5 %, no período de 15-09-2014 a 15-02-2015 e 50 %, no período de 16-02-2015 a 18-07-2015.
Mestre Nanja Kroon, como Assistente Convidada, em regime de tempo parcial 50 %, no período de 15-09-2014 a 18-07-2015.
Licenciado Nelson Rafael Rodrigues dos Santos, como Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 17,5 %, no período de 15-09-2014 a 18-07-2015.
Mestre Odete Maria Matos Paiva, como Assistente Convidada em regime em regime de tempo parcial 25 %, no período de 15-09-2014 a 18-07-2015.
Mestre Paulo Jorge Figueiredo Correia, como Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 32,5 %, no período de 15-09-2014 a 18-07-2015.
Mestre Pedro Miguel Morais Ferreira, como Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 55 %, no período de 15-09-2014 a 15-02-2015 e 50 %, no período de 16-02-2015 a 18-07-2015.
Mestre Rui Jorge dos Santos Almeida, como Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 55 %, no período de 15-09-2014 a 15-02-2015 e 50 % no período de 16-02-2015 a 18-07-2015.
Mestre Paula Freitas Rebelo Fonseca, como Assistente Convidada, em regime de tempo parcial 50 %, no período de 16-02-2015 a 18-07-2015.
22 de outubro de 2014. - O Administrador do Instituto Politécnico de Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.
208186674