Aviso (extrato) n.º 11382/2014
Nos termos do Estatuto do Pessoal Dirigente torna-se público que o Senhor Presidente desta Câmara autorizou a recondução, por mais 3 anos, das comissões de serviço dos dirigentes referidos abaixo nos seguintes cargos:
Direção Intermédia de 2.º grau - Chefe da Divisão de:
Informação e Comunicação - Licenciada Sandra Maria Raposo Guerreiro Lemos, a partir de 15-08-2014, autorizada em 13-06-2014;
Infraestruturas Desportivas - Mestre Paulo Alexandre Mamede Cardoso André, a partir de 01-09-2014, autorizada em 01-07-2014;
Juventude - Lic. Maria João Canastra Janeiro, a partir de 18-09-2014, autorizada em 16-07-2014;
Equipamentos e Redes - Licenciado Manuel António Moreno Rodrigues Vitória, a partir de 01-10-2014, autorizada em 25-07-2014;
Planeamento e Controlo, Estudos e Estatística - Licenciada Isabel Maria Moreira Cruz e Oliveira, a partir de 01-10-2014, autorizada em 29-07-2014;
Direção Intermédia de 1.º grau - Diretora do Departamento de Assuntos Jurídicos - Licenciada Aida Fernanda das Neves Freire, a partir de 01-10-2014, autorizada em 30-07-2014.
3 de outubro de 2014. - O Vereador dos Serviços Municipais de Recursos Humanos e Saúde Ocupacional, Licenciado José Manuel Raposo Gonçalves.
308142163