Aviso (extrato) n.º 10365/2019
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que cessaram a relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado os seguintes trabalhadores:
Vânia Isabel Sequeira dos Santos Martins, na categoria de Assistente Técnica (Administrativa), posição remuneratória 1 e nível remuneratório 5, por consolidação da mobilidade interna noutro Organismo, com efeitos a 01 de março de 2019.
Filomena Revez Abrantes, na categoria de Assistente Técnico (Vigilante Rececionista), posição remuneratória 1, nível remuneratório 5, por denúncia, com efeitos a 26 de março de 2019.
Cintya Ayumi de Almeida Hobo, na categoria de Assistente Técnica (Vigilante Rececionista), posição remuneratória 1 e nível remuneratório 5, por consolidação da mobilidade interna noutro Organismo, com efeitos a 01 de abril de 2019.
João Alexandre Francisco Lobo, na categoria de Assistente Operacional (Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais), posição remuneratória 1, nível remuneratório 1, por exoneração, com efeitos a 01 de abril de 2019.
Mário Nunes de Carvalho, na categoria de Assistente Operacional (Pedreiro), posição e nível remuneratório 1, por falecimento, com efeitos a 08 de abril de 2019.
Carla Alexandra Paixão Antunes Pinto, na categoria de Assistente Técnica (Administrativa), posição remuneratória 3 e nível remuneratório 8, por consolidação da mobilidade interna noutro Organismo, com efeitos a 01 de maio de 2019.
Silvério da Silva Antunes, na categoria de Assistente Operacional (Cantoneiro), posição e nível remuneratório 4, por aposentação, com efeitos a 01 de maio de 2019.
Maria Adelaide Pinheiro Abelha, na categoria de Assistente Técnica (Biblioteca e Documentação), posição remuneratória 2, nível remuneratório 7, por exoneração, com efeitos a 04 de maio de 2019.
Vanda Carina Gama Baptista dos Santos, na categoria de Assistente Operacional (Auxiliar de Ação Educativa), posição e nível remuneratório 1, conclusão sem sucesso do período experimental, com efeitos a 06 de maio de 2019.
15 de maio de 2019. - O Presidente da Câmara Municipal, Alberto Simões Maia Mesquita.
312299798