Na sequência do procedimento concursal destinado à seleção do titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau, de Chefe de Divisão de Assuntos Sociais e Apoio aos Deficientes Militares e Antigos Combatentes, nos termos do disposto nos n.os 9, 10 e 11 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, no uso das minhas competências próprias, nomeio, em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, o Licenciado Gonçalo de Saldanha da Bandeira Botelho de Sousa.
O nomeado tem perfil pretendido para fazer cumprir as atribuições e objetivos da Divisão de Assuntos Sociais e Apoio aos Deficientes Militares e Antigos Combatentes, sendo dotado da necessária competência e aptidão para o exercício do cargo, conforme resulta do respetivo currículo profissional.
O ora nomeado fica autorizada, ao abrigo do n.º 3 do artigo 31.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, a optar pela remuneração que lhe é devida pela categoria de origem.
O presente despacho de nomeação produz efeitos a partir de 11 de dezembro de 2018.
11 de janeiro de 2019. - O Diretor-Geral de Recursos da Defesa Nacional, Alberto António Rodrigues Coelho.
Síntese curricular
Nome - Gonçalo de Saldanha da Bandeira Botelho de Sousa
Data de Nascimento - 22 de abril de 1966
Naturalidade - Lisboa
I - Percurso académico e formativo:
Frequência da Pós-Graduação em Legística e Ciência da Legislação, na Faculdade de Direito de Lisboa, 2006;
Pós-Graduação em Estudos Europeus, no Centro de Estudos Europeus da Universidade Católica Portuguesa, 1992;
Licenciatura em Direito (ramo de Ciências Jurídicas), 1991.
Estágio de Advocacia, na Ordem dos Advogados, (maio de 1994 a setembro de 1996), inscrito no Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados com a Cédula Profissional n.º 12.698L - desde 2 de fevereiro de 1996, com a inscrição suspensa desde julho de 2005;
Presença na apresentação pública da primeira parte do Código dos Contratos Públicos - realizado no Auditório do Centro Cultural de Belém, maio de 2006;
Seminário sobre o "Novo Regime de Aposentações na Administração Pública" - realizado no Instituto Nacional de Administração, outubro de 2005;
Congresso "Direito do Consumo - Iniciativas europeias e abordagens nacionais", organizado pela Academia de Direito Europeu de Trier em colaboração com a Ordem dos Advogados - realizado em Lisboa, abril de 1999;
Primeiras Jornadas da Modernização Administrativa, organizadas pelo Secretariado para a Modernização Administrativa - realizado em Lisboa, novembro de 1997;
Seminário sobre "Implementação de Normas de Qualidade" - realizado no Instituto Nacional de Administração em Oeiras, dezembro de 1994;
Seminário sobre a "Aplicação do Código de Procedimento Administrativo" -realizado em Lisboa, junho de 1994;
Participação nas seguintes conferências realizadas no âmbito do Seminário de Integração Europeia organizado pelo Centro de Estudos Europeus da Universidade Católica Portuguesa (1993):
"As prioridades da Presidência Portuguesa das Comunidades Europeias";
"A reforma da Política Agrícola Comum";
"Política de Segurança Comum e Proteção dos Direitos Fundamentais".
Conferência Internacional "O Uruguay Round de Negociações do GATT: que perspetivas para o comércio mundial?" - Realizada na Universidade Católica Portuguesa em Lisboa, maio de 1992.
II - Experiência Profissional:
De 16 de setembro de 2015 até à presente data - Chefe da Divisão de Assuntos Sociais e Apoio aos Deficientes Militares e Antigos Combatentes da Direcção-Geral de Recursos da Defesa Nacional do Ministério da Defesa Nacional
De 30 de dezembro de 2014 até 15 de setembro de 2015 - Chefe da Divisão de Assuntos Sociais da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional do Ministério da Defesa Nacional;
De 1 de janeiro de 2013 até 29 de dezembro de 2014 - Chefe da Divisão de Assuntos Sociais da Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar do Ministério da Defesa Nacional;
De 1 de setembro a 31 de dezembro de 2012 - Chefe do Gabinete de Gestão de Projetos da Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar do Ministério da Defesa Nacional;
De junho de 2011 a 31 de agosto de 2012 - Técnico superior da Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar do Ministério da Defesa Nacional;
De 1 de novembro de 2009 a 21 de junho de 2011 - Assessor jurídico do Secretário de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar;
De 3 de julho de 2006 a 25 de outubro de 2009 - Adjunto jurídico do Secretário de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar;
De 13 de julho de 2005 a 3 de julho de 2006 Adjunto jurídico do Secretário de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar;
Desde 19 de julho de 2010 - Técnico Superior da Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar do Ministério da Defesa Nacional (Celebração de contrato de trabalho em funções públicas), na sequência de procedimento concursal;
De 1 de maio de 2000 a 13 de julho de 2005 - Consultor jurídico (em regime de avença) da Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar do Ministério da Defesa Nacional;
De outubro de 1996 a junho de 2000 - Consultor jurídico (em regime de avença) da Comissão de Aplicação de Coimas em Matéria Económica do Ministério da Economia;
De maio de 1993 a outubro de 1996 - Consultor jurídico (com os postos de Alferes e Tenente em Regime de Contrato) da Divisão de Pessoal/Repartição de Estudos do Estado-Maior do Exército/Ministério da Defesa Nacional;
De setembro de 1992 a maio de 1993 - Chefe da Secção de Justiça do Quartel-General da Região Militar Sul/Exército (com o posto de Aspirante), durante o cumprimento do serviço militar obrigatório;
De novembro de 1990 a setembro de 1992 - Consultor (Contrato de prestação de serviços) da Divisão de Documentação e Informação da Direção-Geral da Pecuária do Ministério da Agricultura.
III - Condecorações e louvores:
Condecorado com a medalha de defesa nacional de 2.ª classe, por portaria de 16 de junho de 2011, do Ministro da Defesa Nacional;
Público Louvor concedido por despacho de 16 de junho de 2011, do Secretário de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar;
Condecorado com a medalha de defesa nacional de 2.ª classe, por portaria de 12 de outubro de 2009, do Ministro da Defesa Nacional;
Condecorado com a medalha de defesa nacional de 2.ª classe, por portaria de 30 junho de 2006, do Ministro da Defesa Nacional;
Público Louvor concedido por despacho de 30 de abril de 2004, do Secretário de Estado da Defesa e Antigos Combatentes;
Público Louvor concedido por despacho de 23 de julho de 1996, do Coronel Chefe de Divisão de Pessoal do Estado-Maior do Exército;
Louvor concedido por despacho de 28 de fevereiro de 1992, do Diretor-Geral da Pecuária.
312152724