Aviso (extrato) n.º 3457/2019
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que cessaram a relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado os seguintes trabalhadores:
José Joaquim, na categoria de Assistente Operacional (Calceteiro), posição e nível remuneratório entre 5 e 6, por aposentação, com efeitos a 01 de novembro de 2018.
Maria Virgínia Amorim Figueiredo, na categoria de Técnica Superior (Serviço Social), posição remuneratória 8, nível remuneratório 39, por aposentação, com efeitos a 01 de dezembro de 2018.
Manuel António Andrade Moleiro, na categoria de Assistente Operacional (Carpinteiro de Limpos), posição e nível remuneratório 1, por aposentação, com efeitos a 01 de dezembro de 2018.
Patrícia da Silva Dionísio, na categoria de Assistente Técnico (Museografia), posição remuneratória 3, nível remuneratório 8, por exoneração, com efeitos a 15 de dezembro de 2018.
Adriano Augusto Fernandes Sousa, na categoria de Assistente Operacional (Lavador de Viaturas), posição e nível remuneratório 1, por conclusão com sucesso do período experimental noutro Organismo, com efeitos a 30 de dezembro de 2018.
Ana Sofia Rodrigues dos Santos Ventura, na categoria de Técnica Superior (Serviço Social), posição remuneratória 3 e nível remuneratório 19, por consolidação da mobilidade interna noutro Organismo, com efeitos a 01 de janeiro de 2019.
Sara Ribeiro Pacheco, na categoria de Técnica Superior (Psicologia), posição remuneratória entre 2 e 3 e nível remuneratório entre 15 e 19, por consolidação da mobilidade interna noutro Organismo, com efeitos a 01 de janeiro de 2019.
Alexandra Maria Matos Rodrigues, na categoria de Técnica Superior (Direito), posição remuneratória 4 e nível remuneratório 23, por consolidação da mobilidade interna noutro Organismo, com efeitos a 01 de janeiro de 2019.
Rui Carlos Nunes de Melo, na categoria de Assistente Operacional (Pintor), posição e nível remuneratório 1, por consolidação da mobilidade interna noutro Organismo, com efeitos a 01 de janeiro de 2019.
6 de fevereiro de 2019. - O Presidente da Câmara Municipal, Alberto Simões Maia Mesquita.
312044768