Aviso (extrato) 6488/2018, de 16 de Maio
-
Corpo emitente:
Educação - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares - Agrupamento de Escolas Sá de Miranda, Braga
-
Fonte: Diário da República n.º 94/2018, Série II de 2018-05-16.
-
Data:
2018-05-16
-
Documento na página oficial do DRE
-
Secções desta página::
Lista nominativa de pessoal deste Agrupamento de Escolas, cuja relação jurídica de emprego cessou no período compreendido entre 1 de janeiro de 2017 e 30 de abril de 2018
Aviso (extrato) n.º 6488/2018
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho (LTFP), torna-se pública a lista nominativa de pessoal deste Agrupamento de Escolas, cuja relação jurídica de emprego cessou no período compreendido entre 1 de janeiro de 2017 a 30 de abril de 2018.
1 - Por aposentação:
(ver documento original)
2 - Por falecimento:
(ver documento original)
7 de maio de 2018. - A Diretora, Margarida Antonieta da Rocha e Silva.
311325203
- Extracto do Diário da República original:
https://dre.tretas.org/dre/3339674.dre.pdf .
Este documento liga ao seguinte documento (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a
leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por
quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/3339674/aviso-extrato-6488-2018-de-16-de-maio