Aviso 711/2015, de 21 de Janeiro
-
Corpo emitente:
Município de Mondim de Basto
-
Fonte: Diário da República n.º 14/2015, Série II de 2015-01-21.
-
Data:
2015-01-21
-
Secções desta página::
Aviso referente a licenças sem remunração concedidas a Fernando Jorge Gomes de Castro, Silvério Augusto Oliveira Alves da Silva e Telmo Eduardo Quintas Ribeiro
Aviso 711/2015
Para os devidos e legais efeitos se torna público que por despacho do Senhor Presidente da Câmara foi concedida licença sem remuneração a:
Fernando Jorge Gomes de Castro, assistente operacional, por despacho de 30 de dezembro de 2014, por 360 dias com efeitos a 1 de janeiro de 2015.
Silvério Augusto Oliveira Alves da Silva, encarregado, por despacho de 30 de dezembro de 2014, por 365 dia com efeitos a 1 de janeiro de 2015.
Telmo Eduardo Quintas Ribeiro, técnico superior, por despacho de 30 de Dezembro de 2014, por 364 dias , com efeitos ao dia 2 de Janeiro de 2015.
8 de janeiro de 2015. - O Presidente da Câmara, Humberto da Costa Cerqueira, eng.º
308349719
- Extracto do Diário da República original:
https://dre.tretas.org/dre/329694.dre.pdf .
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a
leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por
quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/329694/aviso-711-2015-de-21-de-janeiro