Deliberação (extrato) n.º 169/2018
Nos termos e ao abrigo do previsto no n.º 4 do artigo 5.º dos Estatutos do IEFP, I. P., aprovados pela Portaria 319/2012, de 12 de outubro, alterada pela Portaria 191/2015, de 29 de junho, e no n.º 11 do artigo 21.º do Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), aprovado pela Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, o Conselho Diretivo, na sua reunião de 16 de janeiro de 2018, deliberou nomear, em regime de comissão de serviço, pelo período de 3 anos, sem prejuízo do direito de opção pelo respetivo vencimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria de origem conforme previsto no artigo 31.º do EPD, o licen-
ciado António José Soares Francisco como Diretor de Centro do Centro de Emprego e Formação Profissional de Coimbra da Delegação Regional do Centro, cargo de direção intermédia de 1.º grau, com efeitos a 22 de janeiro de 2018.
A presente nomeação é fundamentada no facto de, em sede de procedimento concursal, o licenciado ter revelado comprovada experiência profissional na área de atuação do cargo, formação profissional nas áreas de interesse do lugar a prover, forte motivação, sentido de organização e capacidade de liderança, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo:
Nota curricular
António José Soares Francisco, nascido a 30 de outubro de 1973. Licenciado em Psicologia, pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, ramo de orientação escolar e profissional.
Programa de Formação em Gestão Pública - FORGEP.
Psicólogo nos Serviços de Psicologia e Orientação da Escola Básica 2/3 de Anadia, de 26 de novembro de 1996 a 31 de agosto 1998.
Formador no IEFP, I. P. em 1996/1997.
Técnico superior, em regime de requisição, na Assessoria de Orientação e Aproximação à Vida Ativa do Departamento do Ensino Secundário do Ministério da Educação, no período entre 1 de setembro de 1998 e 31 de agosto de 2000.
Psicólogo nos Serviços de Psicologia e Orientação da Escola Secundária Pinhal do Rei, de 1 de setembro de 2000 a 31 de agosto de 2003, e na Escola Secundária de Figueiró dos Vinhos, entre 1 de setembro de 2003 e 30 de março de 2011.
Técnico superior do IEFP, I. P. no Centro de Emprego da Figueira da Foz, de 1 de abril de 2011 a 30 de abril de 2014.
Técnico superior do IEFP, I. P. no Centro de Emprego e Formação Profissional de Coimbra, de 1 de maio de 2014 a 10 de abril de 2016.
Diretor-Adjunto do Centro de Emprego e Formação Profissional de Leiria, em regime de substituição, no período compreendido entre 11 de abril de 2016 e 2 de outubro de 2016.
Diretor do Centro de Emprego e Formação Profissional de Coimbra, em regime de substituição, desde 3 de outubro de 2016.
2018-02-01. - A Diretora do Departamento de Recursos Humanos, Ana Paula Gonçalves Antunes.
311107654