Aviso (extrato) n.º 13906/2017
Nomeação de Secretário
Para os devidos efeitos, torna-se público que, no uso da prerrogativa e das competências atribuídas pela alínea a) do n.º 1 do artigo 42.º e pelo n.º 4 do artigo 43.º, ambos da Lei 75/2013, de 12 de setembro, por meu despacho datado de 23 de outubro de 2017, nomeei para Secretário a integrar o Gabinete de Apoio à Presidência, Alexandre Emanuel Ramos Marques. O ora designado auferirá uma remuneração correspondente a 60 % da remuneração base do vereador a tempo inteiro, em regime de exclusividade, da Câmara Municipal de Constância, nos termos do n.º 3 do artigo 43.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro.
Breve Nota Curricular do Designado:
Nome: Alexandre Emanuel Ramos Marques
Data de nascimento: 17/05/1992
Experiência Profissional recente:
Desde novembro de 2015 que exerce as funções de Farmacêutico na Farmácia Batista em Constância;
Estágio curricular durante o primeiro semestre de 2015 na Farmácia São Cosme na Covilhã, o qual conciliou com a vertente de investigação no Centro de Investigação em Ciências da Saúde da UBI para a realização da sua dissertação de mestrado.
Formação Académica e Profissional:
Mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas conferido pela Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) da Universidade da Beira Interior (UBI)
Prémios e Distinções:
Prémio Sociedade Farmacêutica Lusitana, atribuído em 2016 pela Ordem dos Farmacêuticos por ter concluído o Mestrado em Ciências Farmacêuticas na FCS-UBI com a classificação mais elevada;
Diploma de Prémio Escolar por ter concluído no ano letivo 2014/2015, o Ciclo de Estudos Integrado conducente ao grau de Mestre em Ciências Farmacêuticas com a melhor classificação final;
Prémio de Melhor Aluno instituído pelo núcleo de estudantes de Ciências Farmacêuticas da UBI (UBIPHARMA) no ano de 2014;
Diploma de Bolsa de Estudo por Mérito nos anos letivos 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 no Ciclo de Estudos Integrado conducente ao grau de Mestre em Ciências Farmacêuticas por ter tido a melhor média nas unidades curriculares em que esteve inscrito.
Competências sociais:
Desempenha desde 29 de janeiro de 2017 as funções de segundo secretário da Direção da Sociedade Recreativa Portelense.
O presente ato administrativo produz efeitos no dia da sua assinatura, cessando o designado as suas funções em caso de exoneração ou aquando da cessação do mandato do presidente da câmara municipal.
6 de novembro de 2017. - O Presidente da Câmara Municipal, Sérgio Miguel Santos Pereira de Oliveira.
310899242