Na sequência de procedimento de candidatura para o cargo de direção intermédia de 2.º grau, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, torna-se público que, por deliberação do Conselho de Administração na sua reunião de 27 de julho de 2017, foi nomeada, em comissão de serviço, pelo período de três anos, renováveis por iguais períodos, com efeitos a partir de 28 de julho de 2017, para o cargo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira destes Serviços Municipalizados, a licenciada Susana Maria Fortuna Soares.
A nomeada possui currículo, perfil e experiência adequada para o desempenho das funções inerentes ao cargo, designadamente pela sua experiência profissional e conhecimentos.
Nota curricular
Nome: Susana Maria Fortuna Soares
Habilitações literárias:
Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas, pela Universidade dos Açores, em 1996;
Estudos Especializados em Gestão de Empresas (MBA), pela Universidade dos Açores, em 2008
Experiência profissional:
Carreira Profissional:
15/10/1996 a 31/08/1997 - Professora provisória do grupo 1 - Matemática, na Escola Básica Integrada de Vila das Capelas.
05/09/1997 a 31/12/1998 - Admitida nestes Serviços Municipalizados, com a categoria de estagiária de Técnica Superior de 2.ª Classe, com contrato administrativo de provimento;
01/01/1999 a 05/04/2001 - Ingressou no quadro de pessoal destes Serviços, com a categoria de Técnica Superior de 2.ª Classe (área de finanças, economia ou gestão);
06/04/2001 a 31/01/2002 - Promovida, por concurso, à categoria de Técnico Superior 1.ª classe, do mesmo quadro de pessoal;
19/08/2014 a 15/03/2017 - Transitou para a categoria de Técnica Superior (área de finanças, economia ou gestão), contratada por tempo indeterminado do mapa de pessoal destes mesmos Serviços;
Cargos Dirigentes:
01/02/2002 a 31/01/2003, nomeada Chefe de Divisão Financeira, em regime de substituição;
01/02/2003 a 18/08/2014, nomeada Chefe de Divisão Financeira, por concurso, em regime de comissão de serviço.
Em 16/03/2017 foi nomeada, em regime de substituição, para exercer funções de titular de cargo de direção intermédia de 2.º grau responsável pela Divisão Administrativa e Financeira dos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Ponta Delgada, que ocupou até 27/07/2017.
Formação profissional:
Possui vasta formação profissional nas áreas que integram as tarefas do cargo a prover.
10 de agosto de 2017. - O Presidente do Conselho de Administração, José Manuel Cabral Dias Bolieiro.
310721065