Despacho (extrato) n.º 6783/2017
Verificando-se a vacatura do cargo de diretor intermédio de 1.º grau - Diretor de Gestão de Recursos Técnicos deste Instituto, por deliberação de 6 de junho, nos termos do artigo 27.º da Lei 2/2004 de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, o Conselho Diretivo designou, em regime de substituição, o licenciado Alberto Jorge de Oliveira Vieira Jerónimo, no mesmo cargo, por ser detentor do perfil, da experiência profissional, dos conhecimentos e da formação adequados ao desempenho do cargo.
A presente designação produz efeitos à data de 1 de julho de 2017.
Nota Curricular
I - Identificação:
Alberto Jorge de Oliveira Vieira Jerónimo, nascido a 13 de junho de 1975.
II - Habilitações literárias:
Licenciado em Arquitetura pela Universidade Lusíada de Lisboa (UL) - 1998;
Pós-graduado em Desenho Urbano pelo Instituto Superior de Ciência do Trabalho e da Empresa (ISCTE) - 2003;
Pós-graduado em Conservação e Reabilitação de Construções pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL) - 2015;
Estudos Avançados em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (FAUL) - 2016;
Doutorando em Arquitetura na vertente de Teoria e Prática e Projeto na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (FAUL) - 2.º ano.
III - Carreira profissional e cargos exercidos:
Técnico superior na Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, Câmara Municipal de Alenquer (22 de fevereiro de 1999 a 30 de junho de 2003)
Técnico superior na Divisão de Loteamentos e Obras Particulares, Câmara Municipal de Alenquer (1 de julho de 2003 a 25 de abril de 2004)
Chefe da Divisão de Obras Particulares e Planeamento Urbanístico em regime de substituição, Câmara Municipal do Bombarral (26 de abril de 2004 a 10 de janeiro de 2005)
Chefe da Divisão de Obras Particulares e Planeamento Urbanístico em comissão de serviço, Câmara Municipal do Bombarral (11 de janeiro de 2005 a 10 de janeiro de 2014)
Técnico superior no Gabinete de Planeamento Estratégico e do Investimento, Câmara Municipal do Bombarral (11 de janeiro de 2014 até ao dia 30 de junho de 2017)
IV - Formação profissional:
Seminário de Alta Direção na Administração Local;
Qualificação dos profissionais da Administração Pública Local, com a duração de 462 horas;
Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade segundo a Norma NP EN ISO 9001:2000, com a duração de 91 horas;
Formação diversa na área da Administração Pública e na prática profissional.
V - Outras atividades relevantes:
Presidente de júri ou vogal em vários procedimentos de contratação pública;
Representante da Câmara Municipal do Bombarral na Comissão Mista de Coordenação do Plano - Regional de Ordenamento do Território de Lisboa e Vale do Tejo;
Coordenador do processo do Parque Temático do Bombarral;
Coordenador de estágios profissionais na administração pública promovidos pelo IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional;
Tutor de estágios profissionais na administração local, no âmbito do PEPAL;
Investigador do CIAUD - Centro de Investigação de Arquitetura, Urbanismo e Design da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa.
23 de junho de 2017. - O Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, Fernando de Almeida.
310638673