2 - Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, o estatuto remuneratório do designado é o de adjunto de gabinete.
3 - O designado exerce funções pelo prazo de um ano renovável automática e tacitamente, por iguais períodos, podendo a presente designação ser revogada a todo o tempo.
4 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos desde 21 de novembro de 2012.
5 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
28 de novembro de 2012. - A Ministra da Justiça, Paula Maria von Hafe
Teixeira da Cruz.
Nota curricular
Dados biográficos:Nome: Joaquim José Fernandes Vilar Morgado.
Data de nascimento: 22 de julho de 1968.
Habilitações literárias:
Licenciatura em Engenharia Informática, Instituto Politécnico da Guarda (1993);
Curso de Estudos Superiores Especializados em Engenharia Informática, Instituto Politécnico da Guarda. (1993);
Bacharelato em Ciências da Computação, Ramo de Análise de Sistemas e Programação, Instituto Politécnico da Guarda (1990).
Categoria/habilitações profissionais:
Assistente do 1.º triénio do Instituto Politécnico da Guarda (1 de março de 1991 a 2 de julho de 1995);
Especialista de informática do grau 3, nível 1, do Ministério da Defesa Nacional;
Consultor para as áreas de segurança e internetworking do Centro de Gestão da Rede do Governo (abril de 2000 a maio de 2003);
Chefe de divisão de Sistemas e Comunicações do Gabinete de Informática da Direção Nacional da PSP (maio de 2003 a 29 de maio de 2008);
Membro da Comissão de Instalação da Rede Nacional de Segurança Interna (CI-RNSI);
Chefe de equipa multidisciplinar para o desenvolvimento das infraestruturas de rede associadas à Rede Nacional de Segurança Interna (EMDIR/RNSI) (30 de maio a 30 de setembro de 2009);
Chefe da equipa multidisciplinar de infraestruturas e segurança (DIF) com o estatuto remuneratório de diretor de serviços, da Unidade de Tecnologias de Segurança (DIF/UTIS) (1 de outubro de 2009 a 31 de março de 2010);
Chefe da equipa multidisciplinar de segurança e comunicações (DSC), com o estatuto remuneratório de diretor de serviços, da Unidade de Tecnologias de Segurança (DIF/UTIS) (1 de abril a 31 de agosto de 2010);
Vogal do conselho diretivo do Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça (ITIJ) (setembro de 2010 a novembro de 2012).
Curriculum resumido (aspetos principais) Vogal do conselho diretivo do ITIJ, responsável pelo Departamento de Infraestruturas e Administração de Sistemas, Gabinete de Credenciação, Auditoria e Segurança e Núcleo de Gestão e Serviços de Rede.
Responsável pelas áreas de infraestruturas, networking e segurança da Rede Informática do Governo.
Participação no estudo e implementação da Rede Nacional de Dados da Polícia de Segurança Pública.
Participação no estudo e implementação das Infraestrutura e Sistema de Informação para o Conselho Coordenador de Informações Policiais, no âmbito do Conselho Coordenador de Segurança para o Euro 2004.
Publicações Deteção de Regiões Características da Face. 2.º Encontro do Colégio de Engenharia Eletrotécnica - Ordem dos Engenheiros.
EBC Justiça e Segurança Pública, «A Rede Nacional de Segurança Interna, Projeto e Implementação», Bruxelas, 18 e 19 de março de 2007.
Seminário Português de Segurança 2007, «Infraestrutura Física Crítica no Data Center», Vilamoura, 20 e 21 de novembro de 2007.
itSMF - Conferência Anual 2012, 22 de maio de 2012. «Estratégias de racionalização e sustentabilidade das TIC (setores público e privado)», Racionalização de infraestruturas e plataformas no âmbito dos Sistemas de Informação do MJ.
206566228