2 - O presente despacho produz efeitos a partir de 10 de julho de 2012.
16 de agosto de 2012. - O Ministro da Administração Interna, Miguel Bento
Martins Costa Macedo e Silva.
ANEXO
Síntese curricular
Nome - Carlos Alberto Roldão Violante Fernandes.Nascimento - 21 de maio de 1958.
Nacionalidade - portuguesa.
Formação académica:
Mestrando em Gestão e Políticas Públicas;
Curso FORGEP - Programa de Formação em Gestão Pública - INA - Instituto Nacional de Administração - Oeiras;
Curso de pós-graduação em Gestão Autárquica - Instituto Superior de Gestão - Lisboa;
Curso de pós-graduação em Gestão Integrada de Cuidados de Saúde - Universidade Atlântica - Oeiras;
Curso de «Management para Dirigentes» - Coimbra e Filadélfia (Portugal e Estados Unidos da América);
Licenciatura em Sociologia pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa - Lisboa.
Atividade profissional:
De março de 2011 até 10 de julho de 2012, exerceu funções de subdiretor-geral na Direção-Geral de Infraestruturas e Equipamentos do Ministério da Administração Interna (MAI);
De 25 de fevereiro de 2008 a 25 de fevereiro de 2011 exerceu funções, em comissão de serviço, no cargo de chefe de divisão da Delegação Sub-Regional do Vale do Tejo da CCDRLVT, para as quais foi nomeado por despacho do presidente da CCDRLVT, após procedimento concursal;
Entre 1 de maio de 2007 e 25 de fevereiro de 2008, exerceu funções, em regime de substituição, no cargo de chefe de divisão da Delegação Sub-Regional do Vale do Tejo (CCDRLVT), para as quais foi nomeado por despacho do presidente da CCDR de 11 de maio de 2007;
Entre junho de 2006 e 30 de abril de 2007, exerceu funções no cargo de chefe de divisão da Delegação Sub-Regional de Santarém da ex-Direção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território de Lisboa e Vale do Tejo e, em acumulação, funções de coordenador do Gabinete de Apoio Técnico de Santarém.
Entre maio de 2004 e junho de 2006, exerceu funções de coordenador do Gabinete de Gestão do Parque Habitacional do Município de Santarém;
Entre dezembro de 1996 e maio de 2004, exerceu funções no cargo de diretor do Departamento Administrativo e Financeiro da Câmara Municipal de Santarém e, cumulativamente, exerceu funções como notário privativo na mesma Câmara;
Entre maio de 1994 e dezembro de 1996, exerceu funções no cargo de diretor do Departamento dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal de Santarém;
Entre outubro de 1992 e abril de 1994, exerceu funções no cargo de diretor de Projetos de Fundos Comunitários equiparado a chefe de divisão;
Entre 1989 e outubro de 1992, exerceu funções técnicas, em regime de requisição, na Câmara Municipal de Santarém, no Gabinete de Planeamento Municipal;
Entre dezembro de 1988 e março de 1989, desempenhou funções como chefe de repartição dos Serviços Municipalizados de Santarém;
Entre março de 1988 e dezembro do mesmo ano, exerceu funções como técnico superior de sociologia nos Serviços Municipalizados de Santarém.
206329757