Despacho (extrato) n.º 3660/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com os docentes do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa abaixo indicados, sendo os mesmos remunerados de acordo com o Despacho 10381/2011, de 17.08:
José Filipe Castanheira Pereira Antunes Simões, com a categoria de Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial a 25 %, com início em 01.09.2016 e termo a 31-08-2017;
Luís Manuel Vieira Gomes, com a categoria de Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial a 25 %, com início em 01.11.2016 e termo a 31.08.2017;
Vítor Manuel Rodrigues Anes, com a categoria de Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial a 25 %, com início em 01.09.2016 e termo a 31-08-2017;
Augusto António Brinquete Proença, com a categoria de Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial a 30 %, com início em 01.09.2016 e termo a 31.08.2017;
Luís Manuel Rodrigues Coelho, com a categoria de Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial a 30 %, com início em 01.09.2016 e termo a 31.08.2017;
Maria Hortense Marques da Silva Baeta, com a categoria de Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial a 40 %, com início em 01.09.2016 e termo a 31.08.2017;
Frederico Florentino Simões Melâneo, com a categoria de Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial a 50 %, com início em 01.09.2016 e termo a 28.02.2017;
Nuno Ricardo da Piedade Antunes Serra, com a categoria de Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial a 50 %, com início em 29.02.2016 e termo a 28.02.2016;
Francisco Manuel Gonçalves dos Santos, com a categoria de Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial a 50 %, com início em 01.09.2016 e termo a 31.08.2017;
Luís Manuel Vieira Gomes, com a categoria de Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial a 50 %, com início em 01.09.2016 e termo a 31.08.2017;
António José Carrasquinho de Freitas, com a categoria de Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial a 50 %, com início em 01.10.2016 e termo a 31.08.2017;
Fernando José Loureiro da Silva, com a categoria de Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial a 50 %, com início em 17.09.2016 e termo a 31.08.2017;
Paulo Alexandre Pereira Malta da Silveira Ribeiro, com a categoria de Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial a 50 %, com início em 01.09.2016 e termo a 31.08.2017;
Nelson Alexandre Catarro Costa, com a categoria de Assistente Convidado, em regime de tempo parcial a 50 %, com início em 01.09.2016 e termo a 31.08.2017;
Diogo dos Santos Remédios, com a categoria de Assistente Convidado, em regime de tempo parcial a 50 %, com início em 01.09.2016 e termo a 31.08.2017;
Paulo Jorge Mestre Vieira, com a categoria de Assistente Convidado, em regime de tempo parcial a 50 %, com início em 01.09.2016 e termo a 31.08.2017;
João Nuno Rosa Eleutério Silva, com a categoria de Assistente Convidado, em regime de tempo parcial a 50 %, com início em 01.09.2016 e termo a 31.08.2017;
Diogo Lopes Teixeira Dias, com a categoria de monitor, em regime de tempo parcial a 50 %, com início em 01.09.2016 e termo a 31.08.2017;
Daniel Gonçalves Pita Santos Almeida, com a categoria de monitor, em regime de tempo parcial a 50 %, com início em 01.09.2016 e termo a 31.08.2017;
Pedro António Marques Ribeiro, com a categoria de Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial a 50 %, com início em 01.09.2016 e termo a 31.08.2017;
António José Robalo Jorge, com a categoria de professor adjunto convidado, em regime de tempo parcial a 50 %, com início em 01.09.2016 e termo a 31.08.2017;
Henrique Manuel Borges Miranda, com a categoria de Assistente Convidado, em regime de tempo parcial a 55 %, com início em 01.09.2016 até 28.02.2017;
Diogo Sérgio Esteves Cardoso, com a categoria de Assistente Convidado, em regime de tempo parcial a 55 %, com início em 01.09.2016 e termo a 31.08.2017;
João Humberto Holbeche Trindade, com a categoria de Assistente Convidado, em regime de tempo parcial a 55 %, com início em 01.09.2016 e termo a 31.08.2017;
Maria Paula de Brito Graça, com a categoria de Assistente Convidado, em regime de tempo parcial a 25 %, com início em 01.09.2016 e termo a 31.08.2017;
Filipe Martins Rodrigues, com a categoria de Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial a 60 %, com início em 31.08.2016 e termo a 30.08.2017;
Ricardo José Fontes Portal, com a categoria de Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial a 60 %, com início em 01.02.2017 e termo a 31.08.2016;
Gonçalo Nuno Antunes Gonçalves, com a categoria de Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial a 60 %, com início em 01.09.2016 e termo a 31.08.2017;
João Carlos dos Santos Barata, com a categoria de Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial a 60 % com início em 01.09.2016 a e termo a 31.08.2017;
Gonçalo Nuno de Oliveira Duarte, com a categoria de Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial a 60 %, com início em 01.09.2016 e termo a 31.08.2017;
Sofia Manuela Fevereiro de Azevedo, com a categoria de Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial a 60 %, com início em 01.09.2016 e termo a 31.08.2017;
Paulo Jorge Rodrigues Simão, com a categoria de Monitor, em regime de tempo parcial a 80 %, com início em 01.09.2016 e termo a 31.08.2017;
Diogo Miguel Silva Costa, com a categoria de Monitor, em regime de tempo parcial a 80 %, com início em 01.09.2016 e termo a 31.08.2017;
Hugo Gonçalo Lopes de Almeida, com a categoria de Monitor, em regime de tempo parcial a 80 %, com início em 01.09.2016 e termo a 31.08.2017;
Marta Sofia Rosa Domingues Alexandre, com a categoria de Monitor, em regime de tempo parcial a 80 %, com início em 01.09.2016 e termo a 31.08.2017;
Nuno Miguel Leitão Beites, com a categoria de Monitor, em regime de tempo parcial a 80 %, com início em 01.09.2016 e termo a 31.08.2017;
10 de março de 2017. - O Presidente do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Professor Coordenador Doutor Jorge Alberto Mendes de Sousa.
310407069