Em cumprimento do disposto no n.º 11 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, aplicável à Administração Local pelo Decreto-Lei 93/2004, de 20 de abril, na sua atual redação, torna-se público que por despacho do Senhor Presidente da Câmara, foi nomeado com efeitos a partir de 10 de janeiro de 2017 e até 09 de janeiro de 2020, Álvaro Filipe Ventura da Mota, para exercer em comissão de serviço, o cargo de Chefe da Unidade de Conservação de Edifícios por possuir vasta e comprovada aptidão e experiência profissional.
Nota relativa ao currículo académico e profissional do nomeado
Dados Pessoais:
Nome Completo: Álvaro Filipe Ventura da Mota
Data de nascimento: 25 de maio de 1982
Funções exercidas:
Desde 04 de julho de 2016 até à atualidade
Chefe da Unidade de Conservação de Edifícios (comissão de serviço)
Desempenho das necessárias funções de chefia, nomeadamente, liderança e gestão de meios humanos (brigadas operacionais), gestão veículos e maquinaria, elaboração de documentação no âmbito da resposta ao expediente da UCE, bem como, da gestão quotidiana das atribuições do Município. Responsável pela manutenção, conservação e beneficiação do diverso património municipal edificado, ou a cargo do município.
De 02 de julho de 2007 até 31 de julho de 2011 e de 02 de julho de 2012 até 03 de julho de 2016
Técnico Superior da Divisão de Rede Viária e Trânsito
Participação na gestão de trabalhos rodoviários, nomeadamente, conceção e realização de planos de obras a desenvolver na rede viária do Município, estabelecendo planos de trabalho, estimativas de custos, orçamentos e especificações indicando o tipo de materiais, máquinas e outros equipamentos necessário; conceção e realização de planos/ estudos de sinalização de trânsito a implementar na rede viária do Município; acompanhamento técnico de obras executadas por administração direta e interligação com as brigadas operacionais do setor, na execução dos trabalhos. Elaboração de informações e pareceres de carácter técnico, nomeadamente em áreas relacionadas com a conservação da rede viária Municipal, de licenciamento de publicidade no espaço público, no apoio às Juntas de Freguesia e outras entidades. Elaboração, apreciação, fiscalização e acompanhamento de procedimentos de empreitada de obra pública.
De 3 de março de 2006 a 1 de dezembro de 2006
Engenheiro técnico civil
Integrado na equipa de fiscalização, colaborou na fiscalização de várias empreitadas relacionadas com a construção de tanques de retenção de águas residuais, tendo também integrado a equipa de gestão das estações elevatórias de águas residuais, onde adquiriu conhecimentos de funcionamento, gestão e exploração de uma estação elevatória de águas residuais, bem como, conhecimento sobre o funcionamento de uma rede pública de drenagem de águas residuais.
Formação Académica:
Licenciatura em Engenharia Civil (2010)
Bacharelato em Engenharia Civil (2006)
Formação profissional: Projetista de redes de gás, credenciado pela DGGE.
13 de fevereiro de 2017. - O Presidente da Câmara, Emídio Ferreira Santos Sousa, Dr.
Elementos de certificação na qualidade
Entidade: Municipio de Santa Maria da Feira
Nome do designado: Álvaro Filipe Ventura da Mota
Cargo de direção: Chefe da Unidade de Conservação de Edifícios
Início da comissão de serviço: 2017-01-10
Cessação da comissão de serviço: 2020-01-09
310259788