Despacho (extrato) n.º 1700/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 28.10.2016, foram autorizados os contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com a categoria de Assistentes Convidados, para a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1 índice 100 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico dos seguintes docentes:
António Galzerano, regime de tempo parcial 20 % no período de 01.11.2016 a 31.08.2017.
Alexandre Salvador Castro Vieira Pereira, regime de tempo parcial 10 % no período de 01.11.2016 a 31.08.2017.
Ana Paula Nunes Lopes Casimiro, regime de tempo parcial 50 % no período de 01.11.2016 a 31.08.2017.
Ana Raquel Fonseca Dias Calhelhas, regime de tempo parcial 50 % no período de 01.11.2016 a 31.08.2017.
Ivo André dos Santos Pires, regime de tempo parcial 30 % no período de 01.11.2016 a 31.01.2017.
Rita Raquel Barbosa Vaz, regime de tempo parcial 20 % no período de 01.11.2016 a 31.08.2017.
Isabel Maria Paola Rosa Reich D'Almeida, regime de tempo parcial 15 % no período de 01.11.2016 a 28.02.2017.
Diana Pereira Alexandra, regime de tempo parcial 15 % no período de 01.11.2016 a 31.08.2017.
Paulo Miguel Abrantes Barreto Gomes Saragoça, regime de tempo parcial 40 % no período de 01.11.2016 a 31.08.2017.
Vanessa Andreia Sousa Almeida, regime de tempo parcial 15 % no período de 01.11.2016 a 31.08.2017.
Maria de Fátima Horta Soares, regime de tempo parcial 15 % no período de 01.11.2016 a 31.08.2017.
Inês Janeiro da Silva, regime de tempo parcial 30 % no período de 01.11.2016 a 31.08.2017.
Maria Madalena Silva das Neves Diogo Alho, regime de tempo parcial 30 % no período de 01.11.2016 a 31.08.2017.
José Ferreira da Silva, regime de tempo parcial 40 % no período de 01.11.2016 a 28.02.2017.
Tiago Alexandre Ferreira Paes de Faria, regime de tempo parcial 30 % no período de 01.11.2016 a 31.08.2017.
Daniela Venâncio Gouveia Macedo, regime de tempo parcial 10 % no período de 01.11.2016 a 31.08.2017.
Henrique Manuel dos Santos Gonçalves Figueiredo, regime de tempo parcial 20 % no período de 01.11.2016 a 31.08.2017.
Alexandra Maria Silva Miranda, regime de tempo parcial 30 % no período de 01.11.2016 a 31.08.2017.
Bárbara Macedo Lopes Pena, regime de tempo parcial 25 % no período de 01.11.2016 a 31.08.2017.
Verónica Isabel Soeiro Dias, regime de tempo parcial 45 % no período de 01.11.2016 a 31.08.2017.
Vera Lúcia Rebelo Quintino, regime de tempo parcial 50 % no período de 01.11.2016 a 31.08.2017.
Alice Maria Batista José Nunes, regime de tempo parcial 40 % no período de 01.11.2016 a 31.08.2017.
Cristina Isabel Branco Lança Carragéis, regime de tempo parcial 50 % no período de 01.11.2016 a 31.08.2017.
Ana Sofia da Graça Delgado, regime de tempo parcial 30 % no período de 01.11.2016 a 31.08.2017.
16.01.2017. - O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
310247572