Despacho (extrato) n.º 15696/2016
Por despacho de 13-10-2016, do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, ao qual foi atribuído eficácia retroativa, foi autorizada, mediante, celebração de adenda, a prorrogação do contrato de trabalho em públicas, a termo resolutivo certo, com o seguinte pessoal docente, para exercer funções na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, deste Instituto:
Mestre Odete Carvalho Ribeiro, como Equiparada a Assistente, em regime de tempo integral, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 140, do vencimento de Assistente em tempo integral e exclusividade, pelo período de 29-09-2016 a 31-08-2018.
Mestre Susana Maria Baptista Pereira Ferreira, como Equiparada a Assistente, em regime de tempo integral, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 140, do vencimento de Assistente em tempo integral e exclusividade, pelo período de 01-10-2016 a 31-08-2018.
Mestre Teresa de Jesus Resende Silva dos Santos Neto, como Equiparada a Assistente, em regime de tempo integral, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 140, do vencimento de Assistente em tempo integral e exclusividade, pelo período de 29-09-2016 a 31-08-2018.
Mestre Manuel António Lourenço dos Reis, como Equiparado a Assistente, em regime de tempo integral, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 140, do vencimento de Assistente em tempo integral e exclusividade, pelo período de 01-10-2016 a 31-08-2018.
Licenciado António Manuel dos santos Carvalho, como Equiparado a Assistente, em regime de tempo integral, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 135, do vencimento de Assistente em tempo integral e exclusividade, pelo período de 01-09-2016 a 31-08-2018.
Licenciado António Joaquim Pina Martins, como Equiparado a Assistente, em regime de tempo integral, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 135, do vencimento de Assistente em tempo integral e exclusividade, pelo período de 01-10-2016 a 31-08-2018.
2 de dezembro de 2016. - O Administrador do Instituto Politécnico de Viseu, Mário Luís Guerra de Sequeira e Cunha.
210098095