Para os devidos efeitos, se faz público que, no exercício das competências que me são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, foram autorizadas as seguintes licenças sem remuneração prevista nos artigos 280.º a 281.º do anexo à Lei 35/2014, de 20 de junho:
Licenças:
Luísa Maria Sampaio Marques Teixeira - Assistente Operacional de 27 de janeiro de 2017 e términos a 26 de dezembro de 2017.
Iolanda Araújo Pegas - Assistente Técnico de 01 de fevereiro 2017 e términos a 15 de dezembro de 2017.
António Duarte Salvador - Técnico Superior de 14 de dezembro de 2016 e términos a 29 de novembro de 2017.
Prorrogações:
Celeste Lourenço Sedas Santos - Assistente Operacional de 01 de junho de 2016 e términos a 30 de junho de 2017.
14 de dezembro de 2016. - O Presidente da Câmara, Dr. Fernando Manuel Tinta Ferreira.
310099148