Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, e no uso das competências delegadas pelo Despacho 24/2013, de 25.10.2013, do Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Inácio Ribeiro, torna-se público a lista de pessoal que cessou funções:
309800477
(CAF) - CEFA; nheiros;
Jornadas de Avaliação da Propriedade Urbana - Ordem dos EngeRegime de Empreitadas e Fornecimentos - C. M. Felgueiras;
Curso de Obras Municipais - C.M. Felgueiras;
Curso de AUTOCAD 14 - C.M. Felgueiras;
Curso de Atualização ao AUTOCAD 2000i - C. M. Felgueiras;
Curso de Higiene Segurança e Saúde no Trabalho - C. M. Felgueiras; mica de Gestão;
Certificação de Sistemas de Qualidade - SIEB - Unidade EconóJornadas Técnicas de Pavimentos Rodoviários - FEUP;
Avaliar para Melhorar o Desempenho:
Estrutura Comum de Avaliação Seminário de Alta Direção - INA;
Seminário “Mais Segurança para Todos” - CM. Fafe;
Colóquio “Acessibilidades e Mobilidades - Novas Oportunidades para Todos” - C. M. Fafe O Novo SIADAP - INA;
“O Novo Código dos Contratos Públicos” - C. M. Guimarães;
Curso de Especialização “O Novo Código dos Contratos Públi-Curso “O Concurso Público no CCP - Aplicação Prática” - IGAP;
Curso “Curso de Gestão Pública na Administração Local cos - ESTGF;
(GEPAL)” - CEFA.
Experiência Profissional:
Desde 1 janeiro de 2014 até à presente data - Câmara Municipal de Felgueiras - Chefe da Divisão de Empreitadas e Projetos em regime de substituição - Departamento de Urbanismo de Obras e de Ambiente;
Desde 1 agosto de 2011 até 31 dezembro de 2013 - Câmara Municipal de Felgueiras - Chefe da Divisão de Empreitadas e Projetos - Departamento de Obras, Ambiente e Manutenção;
Desde 3 janeiro de 2011 até 31 julho de 2011 - Câmara Municipal de Felgueiras - Técnico Superior - Departamento de Obras, Ambiente e Manutenção;
Desde 15 janeiro de 2007 a 3 janeiro de 2011 - Câmara Municipal de Felgueiras - Chefe da Divisão de Empreitadas e Projetos - Departamento de Obras Ambiente e Serviços Urbanos;
Desde 13 de abril de 2000 a 15 janeiro de 2007 - Câmara Municipal de Felgueiras - Chefe da Divisão de Equipamentos Públicos - Departamento de Obras e Serviços Urbanos;
De 9 abril de 1996 a 12 de abril de 2000 - Câmara Municipal de Felgueiras - Eng.º Civil - Técnico Superior - D.A.T.A. - Divisão de Apoio Técnico Administrativo;
De 1 de fevereiro de 1995 a 9 de abril de 1996 - Engº. Estagiário - Elaboração de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras - Gabinete de Consultadoria e Projetos - Empresa de Construção.
5 de agosto de 2016. - O Presidente da Câmara, Dr. Inácio Ribeiro. 309806106