Deliberação (extrato) n.º 698/2016
Ao abrigo do disposto no artigo 14.º, n.º 1 da lei orgânica do IEFP, I. P. e no artigo 5.º, n.os 3 e 4 dos Estatutos do IEFP, I. P., e do artigo 27.º da Lei 2/2004, com a redação da Lei 64/2011, de 22 de dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), o Con-selho Diretivo, na sua reunião de 19 de fevereiro de 2016, deliberou por maioria, designar em regime de substituição e até à conclusão dos respetivos procedimentos concursais para recrutamento e provimento, sem prejuízo do direito de opção pelo respetivo vencimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria de origem, conforme previsto no artigo 31.º do EPD, o licenciado Rui José Pires Costa, que detêm a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo, como DiretorAdjunto do Centro de Emprego e Formação Profissional da Delegação Regional do Norte, cargo de direção intermédia de 1.º grau, com efeitos a 22 de fevereiro de 2016.
Nota Curricular Dados pessoais:
Nome:
Rui José Pires Costa Data de Nascimento:
18 de julho de 1978
Habilitações Académicas:
Licenciado em Psicologia Organizacional pelo Instituto Superior de Línguas e Administração de Bragança Experiência Profissional:
Desde 01 de dezembro de 2013, desempenhou as funções de Técnico Superior do Serviço de Emprego de Bragança, do Centro de Emprego e Formação Profissional de Bragança.
De 01 de abril de 2008 a 30 de novembro de 2013, desempenhou as funções de Técnico Superior da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros.
De 27 de março de 2006 a 31 de março 2008, desempenhou as funções de Psicólogo na Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros.
De 2006 a 2008, foi membro cooptado da Comissão Alargada da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Macedo de Cavaleiros.
De 14 de julho de 2003 a 25 de julho de 2003, de 11 de agosto de 2003 a 22 de agosto de 2003, 05 de abril de 2004 a 16 de abril de 2004, 05 de abril de 2006 a 15 de abril de 2006, e agosto de 2008, Monitor do programa de férias desportivas do concelho de Macedo de Cavaleiros.
De 15 de janeiro de 2003 a 14 de janeiro 2004, de 23 de abril de 2004 a 22 de abril 2005 e de 01 de maio de 2005 a 31 de dezembro de 2005, desempenhou as funções de Responsável Técnico do Plano Municipal de Prevenção Primária das Toxicodependências de Macedo de Cavaleiros. De 01 de maio de 2003 a 30 de junho de 2004 desempenhou as funções de Psicólogo do Projeto de Luta Contra a Pobreza de Macedo de Cavaleiros.
De 01 de junho de 2002 a 30 de abril de 2003, desempenhou as funções de Profissional de RVCC do Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências do NERBA AE.
De 01 de outubro de 2001 a 31 de maio de 2002, desempenhou as funções de Psicólogo do Plano Municipal de Prevenção Primária das Toxicodependências de Macedo de Cavaleiros.
2016-04-08. - O Diretor de Serviços de Pessoal, João Pedro Raminhos Gomes Henriques.
209497643