Deliberação (extrato) n.º 617/2016
Ao abrigo do disposto no artigo 14.º, n.º 1 da lei orgânica do IEFP, IP e no artigo 5.º, n.os 3 e 4 dos Estatutos do IEFP, I. P., e do artigo 27.º da Lei 2/2004, com a redação da Lei 64/2011, de 22 de dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), o Conselho Diretivo, na sua reunião de 19 de fevereiro de 2016, deliberou por maioria, designar em regime de substituição e até à conclusão dos respetivos procedimentos concursais para recrutamento e provimento, sem prejuízo do direito de
opção pelo respetivo vencimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria de origem, conforme previsto no artigo 31.º do EPD, a licenciada Carla Alexandra dos Santos Filipe, que detêm a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo, como Diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional do Seixal da Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo, cargo de direção intermédia de 1.º grau, com efeitos a 22 de fevereiro de 2016.
Nota Curricular Carla Alexandra dos Santos Filipe, nascida a 07 de outubro de 1969. Licenciada em Engenharia de Sistemas Decisionais pela COCITE - Cooperativa de Ensino Superior de Técnicas Avançadas de Gestão e Informática.
Programa de Formação em Gestão Pública - FORGEP pelo INA - Instituto Nacional de Administração.
Desde 04 de dezembro de 2012, que exerce o cargo de Coordenadora do Núcleo Gestão da Qualificação no Centro de Emprego e Formação Profissional do Seixal, Serviço de Formação Profissional do Seixal. No período compreendido entre 01 de setembro de 2010 a 03 de dezembro de 2012, foi responsável pela Direção do Centro, ao abrigo do art. º41 do CPA no Centro de Formação Profissional de Setúbal. Entre 01 de março de 2010 a 03 de dezembro de 2012, exerceu o cargo de Chefe de Serviços no Centro de Formação Profissional de Setúbal. No período compreendido entre 01 de outubro de 2008 a 28 de fevereiro de 2010, exerceu o cargo de Coordenadora do Centro Novas Oportunidades (Vila Franca de Xira) do Centro de Formação Profissional de Alverca.
Entre 01 de setembro de 2008 a 28 de fevereiro de 2010, exerceu o cargo de Coordenadora do Centro Novas Oportunidades (Odivelas) do Centro de Formação Profissional de Alverca.
Entre 12 de setembro de 2007 a 28 de fevereiro de 2010, exerceu o Coordenadora do Núcleo de Promoção da Qualificação no Centro de Formação Profissional de Alverca.
No período compreendido entre 22 de fevereiro de 2006 a 28 de fevereiro de 2010, exerceu o cargo de Coordenadora do Centro Novas Oportunidades (Alverca) do Centro de Formação Profissional de Alverca.
Entre 19 de fevereiro de 2003 a 31 de maio de 2007, exerceu o cargo de Coordenadora do Núcleo de Desenvolvimento, Avaliação e Certificação no Centro de Formação Profissional de Alverca.
No período compreendido entre 15 de junho de 1998 a 18 de fevereiro de 2003, exerceu funções enquanto Técnica Superior no Centro de Formação Profissional de Alverca.
2016-03-30. - O Diretor de Serviços de Pessoal, João Pedro Raminhos Gomes Henriques. cargo de
209474671
SAÚDE
Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.