Para cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20/06, torna-se público que por motivo de aposentação, no ano de 2015, cessaram a relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, os seguintes trabalhadores do mapa de pessoal deste Município:
Assistentes Operacionais: Vítor Manuel Ribeiro Arsénio a 01/03/2015; António Ramos a 01/05/2015; Natália Alho Feliciano Liz a 01/06/2015; Maria Fátima Rebolo Cascalheira Quintano a 01/08/2015; e Vítor Hugo Rodrigues Pereira a 01/12/2015.
Técnicos Superiores: Maria da Conceição da Silva Lopes a 01/05/2015; e André Valente Martins a 01/09/2015.
Assistente Técnico: Cândido Nascimento Freitas Paz a 01/08/2015.
Encarregado: Henrique João Gaspar Gonçalves a 01/09/2015.
10 de fevereiro de 2016. - P/Subdelegação de competências (Despacho 03/XI/DDARH/2014), o Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Carlos Manuel Noé Quinteiro Gonçalves.
309370448