Aviso (extrato) n.º 2526/2016
Para efeitos do disposto no artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, em conformidade com os despachos do Sr. Presidente da Câmara, foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com os seguintes trabalhadores:
Mário Nunes de Carvalho, para a categoria de Assistente Operacional (Pedreiro), 1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 1 da Tabela Remuneratória Única, com início de funções a 04 de janeiro de 2016, por despacho de 2015/11/04;
Sandra Maria Mourinho Nogueira, para a categoria de Técnico Superior (área de Gestão), 2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória Única, com início de funções a 17 de dezembro de 2015, por despacho de 2015/11/12;
Ruben Miguel Balata Pinto, para a categoria de Técnico Superior (área de Engenheiro de Máquinas), 2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória Única, com início de funções a 01 de dezembro de 2015, por despacho de 2015/11/19;
Renato Miguel Godinho Ribeiro, para a categoria de Técnico Superior (área de Educação Física), 2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória Única, com início de funções a 16 de dezembro de 2015, por despacho de 2015/12/07;
Patrícia Flor Leite Victorino, para a categoria de Técnico Superior (área de Design), 2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória Única, com início de funções a 22 de dezembro de 2015, por despacho de 2015/12/16;
Amadu Embalo e Fernando Henrique Costa Cardoso, para a categoria de Assistente Operacional (cantoneiro de limpeza), 1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 1 da Tabela Remuneratória Única, com início de funções a 22 de dezembro de 2015, por despacho de 2015/12/18;
Vítor Manuel Tavares Plácido, para a categoria de Assistente Operacional (Ajudante de Calceteiro), 1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 1 da Tabela Remuneratória Única, com início de funções a 08 de janeiro de 2016, por despacho de 2015/12/18;
Manuel António Andrade Moleiro, para a categoria de Assistente Operacional (Carpinteiro de Limpos), 1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 1 da Tabela Remuneratória Única, com início de funções a 04 de janeiro de 2016, por despacho de 2015/12/21;
Bruno Miguel Barros Pereira, para a categoria de Assistente Operacional (Mecânico), 1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 1 da Tabela Remuneratória Única, com início de funções a 18 de janeiro de 2016, por despacho de 2015/12/30.
Rui Carlos Nunes de Melo, para a categoria de Assistente Operacional (Pintor), 1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 1 da Tabela Remuneratória Única, com início de funções a 12 de janeiro de 2016, por despacho de 2016/01/05;
1 de fevereiro de 2016. - Por delegação de competências do Presidente da Câmara, o Diretor do Departamento de Gestão Administrativa, Financeira e Jurídica, em regime de substituição, Dr. Fernando Paulo Serra Barreiros.
309321889