Despacho 27 000/2005 (2.ª série). - Por despacho de 28 de Outubro de 2005 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da República, 2.ª série, n.º 156, de 16 de Agosto de 2005):
Licenciada Célia Cristina Azenha Valente - rescindido, por mútuo acordo, o contrato a termo certo celebrado em 2 de Janeiro de 2004 com os serviços da estrutura central da Universidade de Coimbra, com efeitos a 28 de Outubro de 2005.
13 de Dezembro de 2005. - A Administradora, Margarida Isabel Mano Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.