Deliberação 4077/2005 - AP. - Por deliberação do conselho de administração, foram autorizadas as renovações dos contratos de trabalho a termo certo pelo prazo de mais três meses, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei 53/98, de 11 de Março, ratificadas pelo conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, com os seguintes trabalhadores:
Nome ... Categoria .. Autorização ... Ratificação ... Efeitos
João Manuel Engrossa dos Santos ... Auxiliar de acção médica ... 18-7-2005 ... 7-10-2005 ... 9-8-2005
Liliana Andreia Verissímo Dias ... Auxiliar de acção médica ... 13-7-2005 ... 7-10-2005 ... 25-8-2005
Isabel Maria de Jesus Inácio ... Auxiliar de acção médica ... 13-7-2005 ... 7-10-2005 ... 25-8-2005
Diogo Emídio Salvador ... Auxiliar de acção médica ... 13-7-2005 ... 7-10-2005 ... 23-8-2005
Fernando Jorge Santos Branquinho Arruda da Luz ... Auxiliar de acção médica ... 23-6-2005 ... 7-10-2005 ... 24-8-2005
Bruno Rafael Moniz Cunha ... Auxiliar de acção médica ... 6-7-2005 ... 7-10-2005 ... 25-8-2005
Ana Carina Teles Grilo Guerreiro Barreiros ... Auxiliar de acção médica ... 13-7-2005 ... 7-10-2005 ... 25-8-2005
Ilda de Jesus Fernandes Quental Contente ... Auxiliar de acção médica ... 27-7-2005 ... 7-10-2005 ... 6-9-2005
Sónia Marina Marcelino Delgadinho Silva ... Auxiliar de acção médica ... 17-8-2005 ... 7-10-2005 ... 20-9-2005
José Filipe Runa Calisto ... Auxiliar de acção médica ... 31-8-2005 ... 7-10-2005 ... 5-10-2005
José Miguel Mondim Rodrigues ... Auxiliar de acção médica ... 31-8-2005 ... 7-10-2005 ... 5-10-2005
Anabela Santos Sanches ... Auxiliar de acção médica ... 23-8-2005 ... 7-10-2005 ... 6-10-2005
Paula Maria Caldeira ... Auxiliar de acção médica ... 31-8-2005 ... 7-10-2005 ... 12-10-2005
Regina Maria Pimentel Ventura ... Auxiliar de acção médica ... 8-9-2005 ... 13-10-2005 ... 18-10-2005
Ana Paula Feliciano da Eira ... Auxiliar de acção médica ... 8-9-2005 ... 13-10-2005 ... 20-10-2005
Teresa Isabel Nepomuceno Ferreira da Silva ... Auxiliar de acção médica ... 8-9-2005 ... 13-10-2005 ... 25-10-2005
Virgínia Maria de Oliveira Vicente ... Auxiliar de acção médica ... 8-9-2005 ... 13-10-2005 ... 27-10-2005
Maria Germana da Conceição Caria Quendera ... Auxiliar de acção médica ... 8-9-2005 ... 13-10-2005 ... 29-10-2005
Anabela Cordeiro Xavier ... Auxiliar de acção médica ... 23-9-2005 ... 27-10-2005 ... 3-11-2005
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Novembro de 2005. - O Vogal do Conselho de Administração, Ricardo Silva Santos.