Despacho (extracto) n.º 20 703/2005 (2.ª série). - Por despacho de 25 de Agosto de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
Autorizado, por urgente conveniência de serviço, o aditamento ao contrato administrativo de provimento para exercerem funções na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Leiria aos seguintes docentes:
Carla Alexandra Ferreira Sebastião, equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005 e termo final em 31 de Agosto de 2006.
Catarina Maria Nogueira Marques da Cruz Menezes, equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005 e termo final em 31 de Agosto de 2006.
Carlos Pedro Marques Sobreira, equiparado a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005 e termo final em 31 de Agosto de 2006.
Cristóvão Adelino Fonseca Franco Ribeiro Margarido, equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005 e termo final em 31 de Agosto de 2006.
Dina Catarina Duarte Alves, equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005 e termo final em 31 de Agosto de 2006.
Fernanda Maria Fernandes Oliveira, equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005 e termo final em 31 de Agosto de 2006.
Fernanda Maria Lopes Romão, equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005 e termo final em 31 de Agosto de 2006.
Fernando Paulo Oliveira Magalhães, equiparado a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005 e termo final em 31 de Agosto de 2006.
Graça Maria de Oliveira Simões Welch, equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005 e termo final em 31 de Agosto de 2006.
Hélia Gonçalves Pinto, equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005 e termo final em 31 de Agosto de 2006.
Inês Catarina Seabra Conde Santos, equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005 e termo final em 31 de Agosto de 2006.
José Maria dos Santos Trindade, equiparado a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005 e termo final em 31 de Agosto de 2006.
Lúcia Grave Magueta, equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo parcial (40%), com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005 e termo final em 24 de Fevereiro de 2006.
Luís Miguel Gonçalves de Oliveira, equiparado a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005 e termo final em 31 de Agosto de 2006.
Luís Pedro Inácio Coelho, equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005 e termo final em 31 de Agosto de 2006.
Maria de São Pedro dos Santos Silva Lopes, equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005 e termo final em 31 de Agosto de 2006.
Ricardo Jorge da Silva Lima, encarregado de trabalhos para o laboratório de áudio-visuais e multimédia, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005 e termo final em 31 de Agosto de 2006.
Romain Gillain Munõz, equiparado a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005 e termo final em 31 de Agosto de 2006.
Sandrina Dinis Fernandes Milhano, equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005 e termo final em 31 de Agosto de 2006.
Susana Manuela Franco Faria de Sousa, equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005 e termo final em 31 de Agosto de 2006.
Susana Margarida da Costa Nunes, equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005 e termo final em 31 de Agosto de 2006.
Por despacho de 25 de Agosto de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
Autorizada, por urgente conveniência de serviço, a renovação trienal do contrato administrativo de provimento para exercerem funções na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Leiria aos seguintes docentes:
Ana Sofia Nunes do Carmo Águas, assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral, com início em 1 de Setembro de 2005 e por um período de três anos.
Mário Acácio Borges de Melo Correia de Oliveira, assistente do 2.º triénio, em regime de comissão de serviço extraordinária, com início em 1 de Setembro de 2005 e por um período de três anos.
Por despacho de 25 de Agosto de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
Autorizado, por urgente conveniência de serviço, o contrato administrativo de provimento para exercerem funções na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Leiria aos seguintes docentes:
Ana Luísa Comprido Afonso, equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral, com início em 1 de Setembro de 2005 e termo final em 31 de Agosto de 2006.
Carla Sofia Costa Freire, equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral, com início em 1 de Setembro de 2005 e termo final em 31 de Agosto de 2006.
Clara Sofia Silva Sousa, equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral, com início em 1 de Setembro de 2005 e termo final em 31 de Agosto de 2006.
Jorge Alexandre Barroca de Sousa Varela, equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral, com início em 1 de Setembro de 2005 e termo final em 24 de Fevereiro de 2006.
Tânia Cristina Simões dos Santos, equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral, com início em 1 de Setembro de 2005 e termo final em 31 de Agosto de 2006.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Setembro de 2005. - A Presidente do Conselho Directivo, em exercício, Graça Maria Leal Fonseca.